Bytové družstvo Molákova 2, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Molákova 2, v likvidaci (26282666) je Družstvo. Sídlí na adrese Molákova 2142/2, 62800 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 2002 Bytové družstvo Molákova 2, v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Molákova 2, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Molákova 2, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 6. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3449 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26282666 | |
Jméno: | Bytové družstvo Molákova 2, v likvidaci | |
Právní forma: | Družstvo | 25.6.2002 |
Zapsána dne: | 25.6.2002 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12. října 2022, které nabylo právní moci dne 15. listopadu 2022 č.j. 18 Cm 194/2022-17 bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. prosince 2021 č,j, Dr 3449/RD68/KSBR Fj 169342/2021/KSBR o zápisu výmazu družstva Bytové družstvo Molákova 2, v likvidaci, Molákova 2142/2, Líšeň, 628 00 Brno a byla obnovena likvidace družstva. | 24.11.2022 | |
Rozhodnutím členské schůze družstva ze dne 3. 8. 2020 bylo Bytové družstvo Molákova 2 zrušeno s likvidací s účinností ke dni 3. 8. 2020 a zvolen likvidátor. | 14.8.2020 | |
Právní poměry družstva jsou upraveny stanovami, které byly přijaty na členské schůzi družstva, konané 12.6.2014. | 11.7.2014 | |
Družstvo se podřídilo ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, tomuto zákonu jako celku. | 11.7.2014 | |
Právní poměry družstva jsou upraveny stanovami, které byly přijaty na ustavující schůzi družstva, konané 17.1.2002. | 25.6.2002 - 11.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Molákova 2142/2, Brno 62800, Česká republika | 10.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Molákova č.or.2,čp 2142, Brno 62800, Česká republika | 25.6.2002 - 10.6.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním základních služeb spojených s pronájmem a údržbou bytového a nebytového fondu. | 25.6.2002 |
člen představenstva | Ing. Andrea Metelková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2010 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Nešpor |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2019 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
místopředseda představenstva | Iveta Lánská |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2019 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Vladimír Nešpor |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2016 do 11.11.2019 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
předseda představenstva | Ing. Jaromír Pinkava |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2019 do 11.11.2019 |
Adresa | Molákova 2891/10, 62800 Brno |
předseda představenstva | Ing. Jaromír Pinkava |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2010 do 22.2.2019 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
místopředseda představenstva | Martin Kropáček |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2015 do 10.6.2016 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
místopředseda představenstva | Viera Sedláková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2010 do 26.5.2015 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
místopředseda | Ing. Jaromír Pinkava |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2009 do 27.7.2010 |
Adresa | Molákova 2, 62800 Brno |
předseda představenstva | Ing. Ivan Orlický |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2009 do 27.7.2010 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
člen představenstva | Ing. Andrea Metelková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2009 do 27.7.2010 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
předseda představenstva | Ing. Ivan Orlický |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2005 do 5.1.2009 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
místopředseda | Ing. Jaromír Pinkava |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2005 do 5.1.2009 |
Adresa | Molákova 2, 62800 Brno |
člen představenstva | Ing. Andrea Metelková |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2005 do 5.1.2009 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Nešpor |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2002 do 1.2.2005 |
Adresa | Molákova 2142/2, 62800 Brno |
místopředseda | Ing. Jaromír Pinkava |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2002 do 1.2.2005 |
Adresa | Molákova 2, 62800 Brno |
člen představenstva | Ing. Ivan Orlický |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2003 do 1.2.2005 |
Adresa | Molákova 2, 62800 Brno |
člen představenstva | Mgr. Pavla Kočvarová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2002 do 10.9.2003 |
Adresa | Molákova 2, 62800 Brno |
IČO: | 26282666 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Molákova 2, v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Líšeň |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 6. 2002 |
Sídlo: | Molákova 2142/2, Brno 62800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |