Bytové družstvo Milevská 12, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Milevská 12, družstvo (61863319) je Družstvo. Sídlí na adrese Milevská 837/12, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 1994 Bytové družstvo Milevská 12, družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Milevská 12, družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Milevská 12, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 10. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1859 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61863319 | |
Jméno: | Bytové družstvo Milevská 12, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 11.10.1994 |
Zapsána dne: | 11.10.1994 | |
Datum sepsání notářského zápisu: 6.6.1994 /NZ 99/94/ | 11.10.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Milevská 12/837, Praha 4 14000, Česká republika | 20.7.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Milevská 12/837, Praha 4 , Česká republika | 11.10.1994 - 20.7.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 14.2.2023 |
pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených | 11.10.1994 - 14.2.2023 |
místopředseda představenstva | Ing Petr Nedavaška |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Milevská 837/12, 14000 Praha |
předseda představenstva | Ing Radoslav Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Milevská 837/12, 14000 Praha |
člen představenstva | Josef Horázný |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Milevská 837/12, 14000 Praha |
místopředseda představenstva | Josef Horázný |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2021 do 29.6.2022 |
Adresa | Milevská 837/12, 14000 Praha |
předseda představenstva | Jan Štuksa |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2016 do 29.6.2022 |
Adresa | Milevská 837/12, 14000 Praha |
místopředseda představenstva | Josef Horázný |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 29.6.2021 |
Adresa | Milevská 837/12, 14000 Praha 4 |
člen představenstva | ING Jaromír Palla |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2016 do 17.8.2020 |
Adresa | Milevská 837/12, 14000 Praha |
předseda představenstva | Lada Hassmannová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 3.3.2016 |
Adresa | Milevská 837/12, 14000 Praha 4 |
člen představenstva | Ing Petr Nedavaška |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 3.3.2016 |
Adresa | Milevská 837/12, 14000 Praha 4 |
člen | Petr Daitl |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2000 do 14.12.2010 |
Adresa | Milevská 837/12, Praha 4 |
místopředseda | Jan Štuksa |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2000 do 14.12.2010 |
Adresa | Milevská 837/12, Praha 4 |
předseda | Josef Horázný |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2000 do 14.12.2010 |
Adresa | Milevská 837/12, Praha 4 |
předseda | Jan Štuksa |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1994 do 27.12.2000 |
Adresa | Milevská 12/837, Praha 4 |
místopředseda | Václav Hrouda |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1994 do 27.12.2000 |
Adresa | Milevská 12/837, Praha 4 |
člen | Ivana Hálková |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1994 do 27.12.2000 |
Adresa | Milevská 12/837, Praha 4 |
IČO: | 61863319 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Milevská 12, družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 10. 1994 |
Sídlo: | Milevská 837/12, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |