Bytové družstvo Milánská 461-3 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Milánská 461-3 (26498693) je Družstvo. Sídlí na adrese Milánská 461, 10900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 2002 Bytové družstvo Milánská 461-3 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Milánská 461-3 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Milánská 461-3 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 1. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 5266 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26498693 | |
Jméno: | Bytové družstvo Milánská 461-3 | |
Právní forma: | Družstvo | 5.1.2002 |
Zapsána dne: | 5.1.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Milánská 461, Praha 10900, Česká republika | 13.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Milánská 461, Praha 10 10900, Česká republika | 5.1.2002 - 13.4.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě bytového domu č.p.461-463 a souvisejících pozemků parcel č.509/62,509/61 a 509/63,správa a provoz domů,pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor vč.poskytování pouze základních služeb | 5.1.2002 |
místopředsedkyně představenstva | Ing. Magdalena Maňáková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Milánská 462, 10900 Praha |
člen | Ing. Richard Vlasák |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Radešovská 843, 14900 Praha |
předseda představenstva | Ing. Ivan Kočí |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Barbora Fialová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2023 do 19.10.2023 |
Adresa | Milánská 463, 10900 Praha |
člen představenstva | Ing. Magdalena Maňáková |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2021 do 19.10.2023 |
Adresa | Milánská 462, 10900 Praha |
člen představenstva | Irena Nagyová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2021 do 19.10.2023 |
Adresa | Milánská 463, 10900 Praha |
předseda představenstva | Tomáš Pachl |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 do 19.10.2023 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha |
člen představenstva | Ing. Miroslava Komadová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 do 19.10.2023 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Barbora Dufková |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2021 do 10.6.2023 |
Adresa | Milánská 463, 10900 Praha |
člen představenstva | Petr Koťátko |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 do 1.11.2021 |
Adresa | Milánská 463, 10900 Praha |
člen představenstva | Barbora Dufková |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 do 1.11.2021 |
Adresa | Milánská 463, 10900 Praha |
místopředseda představenstva | Vladislava Ledecká |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 do 1.11.2021 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha |
předseda představenstva | Ing. Ivan Kočí |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 do 16.3.2017 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha |
člen představenstva | Tomáš Pachl |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 do 16.3.2017 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha |
místopředseda představenstva | PaeDr. Josef Kuneš |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 do 16.3.2017 |
Adresa | Milánská 462, 10900 Praha |
člen představenstva | Vladislava Ledecká |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 do 16.3.2017 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha |
člen představenstva | Petr Koťátko |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2012 do 13.4.2015 |
Adresa | Milánská 463, 10900 Praha 10 |
předseda představenstva | Ing. Ivan Kočí |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2012 do 13.4.2015 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha 10 |
místopředseda představenstva | PaeDr. Josef Kuneš |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2012 do 13.4.2015 |
Adresa | Milánská 462, 10900 Praha 10 |
člen představenstva | Tomáš Pachl |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2012 do 13.4.2015 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha 10 |
člen představenstva | Vladislavá Ledecká |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2012 do 13.4.2015 |
Adresa | Milánská 461, Praha 10 |
místopředseda představenstva | Simona Žákovská |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2007 do 8.5.2012 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha 10 |
člen představenstva | Tomáš Pachl |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2007 do 8.5.2012 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha 10 |
člen představenstva | Vladislavá Ledecká |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2007 do 8.5.2012 |
Adresa | Milánská 461, Praha 10 |
předseda představenstva | Ing. Ivan Kočí |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2007 do 8.5.2012 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha 10 |
člen představenstva | PaeDr. Josef Kuneš |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2007 do 8.5.2012 |
Adresa | Milánská 462, 10900 Praha 10 |
místopředseda představenstva | Lucie Nasrová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2004 do 12.9.2007 |
Adresa | Milánská 462, Praha 10 |
předseda představenstva | Ing. Ivan Kočí |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2004 do 12.9.2007 |
Adresa | Milánská 461, Praha 10 |
člen představenstva | Tomáš Pachl |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2004 do 12.9.2007 |
Adresa | Milánská 461, Praha 10 |
člen představenstva | Pavel Morávek |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2004 do 12.9.2007 |
Adresa | Milánská 463, Praha 10 |
člen představenstva | PaeDr. Josef Kuneš |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2004 do 12.9.2007 |
Adresa | Milánská 462, Praha 10 |
předseda | Ing. Ivan Kočí |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2002 do 1.9.2004 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha 10 |
místopředseda | Doc.RNDr. Petr Pikálek ,CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2002 do 1.9.2004 |
Adresa | Milánská 462, 10900 Praha 10 |
člen | Ing. Rudolf Vondřich |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2002 do 1.9.2004 |
Adresa | Milánská 461, 10900 Praha 10 |
člen | Ing. Michal Fučík |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2002 do 1.9.2004 |
Adresa | Pod Vyšehradem 115/6, 14000 Praha 4 |
člen | Pavel Morávek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2002 do 1.9.2004 |
Adresa | Milánská 463, 10900 Praha 10 |
IČO: | 26498693 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Milánská 461-3 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 1. 2002 |
Sídlo: | Milánská 461, Praha 10900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |