Bytové družstvo Mendelova 556 a 879 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Mendelova 556 a 879 (25713060) je Družstvo. Sídlí na adrese Mendelova 879/5, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 1998 Bytové družstvo Mendelova 556 a 879 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Mendelova 556 a 879 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Mendelova 556 a 879 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 11. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4355 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25713060 | |
Jméno: | Bytové družstvo Mendelova 556 a 879 | |
Právní forma: | Družstvo | 24.11.1998 |
Zapsána dne: | 24.11.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mendelova 879/5, Praha 14900, Česká republika | 18.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Mendelova 879, Praha 4 14900, Česká republika | 24.11.1998 - 18.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa a provoz domů v majetku družstva,pronájem bytů a nebytových prostor a zajišťování základních služeb spojených s jejich užíváním | 24.11.1998 |
člen | Tomáš Karkoška |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
člen | Mgr. Miroslav Makajev |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
předseda | Ing. Jiří Šindelka |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha |
místopředseda | JUDr. Milan Kapek |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
člen | Ivana Bouzková |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
člen představenstva | JUDr. Milan Kapek |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 9.9.2021 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
člen představenstva | Tomáš Karkoška |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 9.9.2021 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
místopředseda představenstva | ing. Lubomír Myslík |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 9.9.2021 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha |
předseda představenstva | Ing. Jiří Šindelka |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 9.9.2021 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha |
člen představenstva | Ivana Bouzková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 9.9.2021 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
členka | Ivana Bouzková |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
předseda představenstva | Jiří Šindelka |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha |
místopředseda představenstva | Lubomír Myslík |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha |
člen | Milan Kapek |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
člen | Tomáš Karkoška |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
členka | Ivana Bouzková |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
člen | Tomáš Karkoška |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
předseda představenstva | Jiří Šindelka |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha |
místopředseda představenstva | Lubomír Myslík |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha |
člen | Milan Kapek |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Mendelova 879/5, 14900 Praha |
člen | Jan Klatovec |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1998 do 15.9.2014 |
Adresa | Mendelova 556/7, Praha 4-Háje |
člen | JUDr. Milan Kapek |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1998 do 15.9.2014 |
Adresa | Mendelova 879/5, Praha 4-Háje |
člen | Jaroslav Chmelík |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2004 do 15.9.2014 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha 4 |
předseda | ing. Jiří Šindelka |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2004 do 15.9.2014 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha 4 |
místopředseda | ing. Lubomír Myslík |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2004 do 15.9.2014 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha 4 |
člen | Jaroslav Chmelík |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 15.9.2014 |
Adresa | Revoluční 618, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
člen | Jan Klatovec |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 15.9.2014 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha 4 |
předseda | Ing. Vladimír Šefrna |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1998 do 16.3.2004 |
Adresa | Mendelova 879/5, Praha 4-Háje |
místopředseda | ing. Jiří Šindelka |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1998 do 16.3.2004 |
Adresa | Mendelova 556/7, Praha 4-Háje |
člen | ing. Lubomír Myslík |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1998 do 16.3.2004 |
Adresa | Mendelova 556/7, Praha 4-Háje |
IČO: | 25713060 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Mendelova 556 a 879 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 11. 1998 |
Sídlo: | Mendelova 879/5, Praha 14900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |