Bytové družstvo Maluchy 91 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Maluchy 91 (26875471) je Družstvo. Sídlí na adrese Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2005 Bytové družstvo Maluchy 91 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Maluchy 91 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Maluchy 91 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 12. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1926 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26875471 | |
Jméno: | Bytové družstvo Maluchy 91 | |
Právní forma: | Družstvo | 17.12.2005 |
Zapsána dne: | 17.12.2005 | |
Údaj podle ust. § 48 odst. 1 písm. l) zák.č. 304/2013 Sb. - bytové družstvo. | 16.11.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jana Maluchy 221/91, Ostrava 70030, Česká republika | 13.11.2015 |
---|
místopředseda představenstva | Jan Bezděk |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2020 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Renáta Jendřejková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2020 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Elen Ziemba |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Petr Vaculík |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2020 do 19.11.2021 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Antonín Tkadleček |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2016 do 16.11.2020 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Bc. Miroslav Habiňák |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 16.11.2020 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Mgr. Roman Parůžek |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 16.11.2020 |
Adresa | 271, 74281 Bravantice |
člen představenstva | Kristina Smíšková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2016 do 29.12.2016 |
Adresa | Antonína Poledníka 24/1, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Kristina Smíšková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2016 do 29.12.2016 |
Adresa | Antonína Poledníka 24/1, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Kristina Smíšková |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 9.7.2016 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Kristina Smíšková |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 9.7.2016 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Roman Parůžek |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 8.12.2015 |
Adresa | 271, 74281 Bravantice |
pověřený člen družstva | Miroslav Habiňák |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 8.12.2015 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Kristina Smíšková |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 8.12.2015 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Roman Parůžek |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2008 do 13.11.2015 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Miroslav Habiňák |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2008 do 13.11.2015 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Kristina Studená |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2012 do 13.11.2015 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Věra Nedomová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2008 do 18.6.2012 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Roman Parůžek |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2005 do 23.12.2008 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Martin Plucnar |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2005 do 23.12.2008 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Roman Kaboň |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2005 do 23.12.2008 |
Adresa | Jana Maluchy 221/91, 70030 Ostrava |
IČO: | 26875471 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Maluchy 91 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 12. 2005 |
Sídlo: | Jana Maluchy 221/91, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |