Bytové družstvo Majakovského 14+15+16 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Majakovského 14+15+16 (28603401) je Družstvo. Sídlí na adrese Majakovského 2114/38, 73401 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 10. 2009 Bytové družstvo Majakovského 14+15+16 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Majakovského 14+15+16 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Majakovského 14+15+16 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 10. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2405 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28603401 | |
Jméno: | Bytové družstvo Majakovského 14+15+16 | |
Právní forma: | Družstvo | 21.10.2009 |
Zapsána dne: | 21.10.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech | 11.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Majakovského 2114/38, Karviná 73401, Česká republika | 11.7.2014 |
---|
předseda představenstva | Ing. František Regec |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Majakovského 2114/38, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Jozef Halaška |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Majakovského 2115/40, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | František Zatloukal |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Majakovského 2116/42, 73401 Karviná |
předseda družstva | Ing. František Regec |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2018 do 2.2.2022 |
Adresa | Majakovského 2114/38, 73401 Karviná |
místopředseda družstva | Jozef Halaška |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2018 do 2.2.2022 |
Adresa | Majakovského 2115/40, 73401 Karviná |
místopředseda družstva | František Zatloukal |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2018 do 2.2.2022 |
Adresa | Majakovského 2116/42, 73401 Karviná |
předseda družstva | Ing. František Regec |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2014 do 1.2.2018 |
Adresa | Majakovského 2114/38, 73401 Karviná |
místopředseda družstva | Jozef Halaška |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2014 do 1.2.2018 |
Adresa | Majakovského 2115/40, 73401 Karviná |
místopředseda družstva | František Zatloukal |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2014 do 1.2.2018 |
Adresa | Majakovského 2116/42, 73401 Karviná |
předseda družstva | Ing. František Regec |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2012 do 11.7.2014 |
Adresa | Majakovského 2114/38, 73401 Karviná |
místopředseda družstva | Jozef Halaška |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2012 do 11.7.2014 |
Adresa | Majakovského 2115/40, 73401 Karviná |
místopředseda družstva | František Zatloukal |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2012 do 11.7.2014 |
Adresa | Majakovského 2116/42, 73401 Karviná |
místopředseda družstva | Jozef Halaška |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2009 do 5.11.2012 |
Adresa | Majakovského 2115/40, 73401 Karviná |
předseda družstva | Ing. František Regec |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2009 do 5.11.2012 |
Adresa | Majakovského 2114/38, 73401 Karviná |
místopředseda družstva | František Zatloukal |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2009 do 5.11.2012 |
Adresa | Majakovského 2116/42, 73401 Karviná |
IČO: | 28603401 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Majakovského 14+15+16 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 10. 2009 |
Sídlo: | Majakovského 2114/38, Karviná 73401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |