Bytové družstvo Lublaňská 25, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Lublaňská 25, v likvidaci (27240487) je Družstvo. Sídlí na adrese Lublaňská 1728/25, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 2005 Bytové družstvo Lublaňská 25, v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Lublaňská 25, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Lublaňská 25, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 5. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 6249 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27240487 | |
Jméno: | Bytové družstvo Lublaňská 25 | |
Právní forma: | Družstvo | 6.5.2005 |
Zapsána dne: | 6.5.2005 | |
Právním důvodem zrušení družstva s likvidací je přijetí rozhodnutí členskou schůzí družstva dne 21.11.2022 o zrušení družstva s likvidací a o jmenování likvidátora s účinností ke dni 1.1.2023. | 1.1.2023 | |
Bytové družstvo Lublaňská 25, IČ 272 40 487, se sídlem na adrese Praha 2, Nové Město, Lublaňská 1728/25, oznamuje, že vstoupilo dne 1.1.2023 do likvidace. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky, p opř. jiná práva, v zákonné lhůtě na adrese AK Mgr. Šárka Zelenková, 294 31 Krnsko 155, nebo prostřednictvím datové schránky ID: qyewtrj. | 1.1.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lublaňská 1728/25, Praha 2 , Česká republika | 6.5.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 6.5.2005 - 26.9.2020 |
předseda družstva | Ing. Martin Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2020 |
Adresa | Maiselova 62/8, 11000 Praha |
předseda družstva | Ing. Matouš Peringer MBA |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 do 26.9.2020 |
Adresa | Lucemburská 2015/28, 13000 Praha |
pověřený člen družstva | Jan Lochman |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2018 do 26.9.2020 |
Adresa | Lublaňská 1728/25, 12000 Praha |
předseda družstva | Ing. Matouš Peringer MBA |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2019 do 12.8.2020 |
Adresa | Lublaňská 1728/25, 12000 Praha |
Předseda družstva | Pavel Kopečný |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2015 do 11.1.2019 |
Adresa | Lublaňská 1728/25, 12000 Praha |
pověřený člen družstva | Jan Lochman |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2006 do 14.1.2018 |
Adresa | Lublaňská 1728/25, 12000 Praha 2 |
pověřený člen družstva | Jan Lochman |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2006 do 14.1.2018 |
Adresa | Lublaňská 1728/25, 12000 Praha 2 |
Předseda družstva | Pavel Kopečný |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 10.8.2015 |
Adresa | náměstí Míru 600/20, 12000 Praha |
Předseda družstva | Pavel Kopečný |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 29.4.2015 |
Adresa | Lublaňská 1728/25, 12000 Praha 2 |
předseda družstva | Jiří Holub |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2005 do 18.10.2013 |
Adresa | Lublaňská 1728/25, Praha 2 |
pověřený člen družstva | Hana Jureczková |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2005 do 14.4.2006 |
Adresa | Lublaňská 1728/25, Praha 2 |
IČO: | 27240487 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Lublaňská 25, v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 5. 2005 |
Sídlo: | Lublaňská 1728/25, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |