Bytové družstvo Lemur má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Lemur (28608224) je Družstvo. Sídlí na adrese Čajkovského 2030/27, 73401 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 2009 Bytové družstvo Lemur má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Lemur nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Lemur na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 14. 12. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2428 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28608224 | |
Jméno: | Bytové družstvo Lemur | |
Právní forma: | Družstvo | 14.12.2009 |
Zapsána dne: | 14.12.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čajkovského 2030/27, Karviná 73401, Česká republika | 13.1.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Čajkovského 2031/29, Karviná 73401, Česká republika | 16.10.2014 - 13.1.2022 |
místopředseda představenstva | Marcel Swatko |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2023 |
Adresa | Čajkovského 2031/29, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Tomáš Waloszek |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2022 |
Adresa | Čajkovského 2030/27, 73401 Karviná |
předseda představenstva | Ing. Šárka Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2022 |
Adresa | Čajkovského 2030/27, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Marcel Swatko |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2022 do 25.1.2023 |
Adresa | Čajkovského 2031/29, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Bohuslav Jandák |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2017 do 5.8.2022 |
Adresa | Čajkovského 2031/29, 73401 Karviná |
předseda představenstva | Ing. Šárka Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2017 do 5.8.2022 |
Adresa | Čajkovského 2030/27, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Oldřich Pochylý |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2017 do 5.8.2022 |
Adresa | Čajkovského 2029/25, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva družstva | Oldřich Pochylý |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2013 do 23.8.2017 |
Adresa | Čajkovského 2029/25, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva družstva | Šárka Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2013 do 23.8.2017 |
Adresa | Čajkovského 2030/27, 73401 Karviná |
předseda představenstva družstva | Ivan Swatko |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 do 23.8.2017 |
Adresa | 297, 73959 Střítež |
místopředseda představenstva družstva | Šárka Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2013 do 23.8.2017 |
Adresa | Čajkovského 2030/27, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva družstva | Oldřich Pochylý |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2013 do 23.8.2017 |
Adresa | Čajkovského 2029/25, 73401 Karviná |
předseda představenstva družstva | Ivan Swatko |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 do 23.8.2017 |
Adresa | 297, 73959 Střítež |
předseda představenstva družstva | Ivan Swatko |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2013 do 18.1.2017 |
Adresa | Čajkovského 2031/29, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva družstva | Ing. Šárka Kubicová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2009 do 24.5.2013 |
Adresa | Čajkovského 2030/27, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva družstva | Oldřich Pochylý |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2009 do 24.5.2013 |
Adresa | Čajkovského 2029/25, 73401 Karviná |
předseda představenstva družstva | Ivan Swatko |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2009 do 24.5.2013 |
Adresa | Čajkovského 2031/29, 73401 Karviná |
IČO: | 28608224 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Lemur |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 12. 2009 |
Sídlo: | Čajkovského 2030/27, Karviná 73401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |