BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUHÁČEK má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUHÁČEK (27859550) je Družstvo. Sídlí na adrese Čs. armády 139, 73581 Bohumín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 10. 2008 BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUHÁČEK má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUHÁČEK nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUHÁČEK na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 10. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2276 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27859550 | |
Jméno: | BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUHÁČEK | |
Právní forma: | Družstvo | 22.10.2008 |
Zapsána dne: | 22.10.2008 |
Základní kapitál | 50 100 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.10.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ČS. Armády 139, Bohumín 73581, Česká republika | 12.4.2014 |
---|---|---|
Adresa: | ČS. Armády 139, Bohumín 73581, Česká republika | 22.10.2008 - 12.4.2014 |
předseda představenstva | Mgr. Miroslav Rosík |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | Čs. Armády 140, 73581 Bohumín |
člen představenstva | Ing. Juraj Kendra |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | ČS. Armády 139, 73581 Bohumín |
člen představenstva | Petr Michnáč |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | Čs. Armády 140, 73581 Bohumín |
předseda představenstva | Mgr. Miroslav Rosík |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2019 do 2.7.2024 |
Adresa | Čs. Armády 140, 73581 Bohumín |
člen představenstva | Ing. Juraj Kendra |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2019 do 2.7.2024 |
Adresa | ČS. Armády 139, 73581 Bohumín |
člen představenstva | Petr Michnáč |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2019 do 2.7.2024 |
Adresa | Čs. Armády 140, 73581 Bohumín |
předseda představenstva | Miroslav Rosík |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 do 20.7.2019 |
Adresa | Čs. Armády 140, 73581 Bohumín |
člen představenstva | Juraj Kendra |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 do 20.7.2019 |
Adresa | ČS. Armády 139, 73581 Bohumín |
člen představenstva | Petr Michnáč |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 do 20.7.2019 |
Adresa | Čs. Armády 140, 73581 Bohumín |
předseda družstva | Mgr. Miroslav Rosík |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2008 do 12.4.2014 |
Adresa | Čs. Armády 140, 73581 Bohumín |
pověřený člen družstva | Juraj Kendra |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2008 do 12.4.2014 |
Adresa | ČS. Armády 139, 73581 Bohumín |
IČO: | 27859550 |
---|---|
Firma: | BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUHÁČEK |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Bohumín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 10. 2008 |
Sídlo: | Čs. armády 139, Bohumín 73581 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |