Bytové družstvo Krokova 4 v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Krokova 4 v likvidaci (27227481) je Družstvo. Sídlí na adrese Krokova 818/4, 12800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 2005 Bytové družstvo Krokova 4 v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Krokova 4 v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Krokova 4 v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 4. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 6219 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27227481 | |
Jméno: | Bytové družstvo Krokova 4 | |
Právní forma: | Družstvo | 14.4.2005 |
Zapsána dne: | 14.4.2005 | |
Rozhodnutím členské schůze bytového družstva sepsané formou notářského zápisu NZ 565/2015 konané dne 3.12.2015 bylo bytové družstvo zrušeno ke dni 1.1.2016 a téhož dne vstoupilo do likvidace. | 31.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krokova 4/818, Praha 2 12800, Česká republika | 14.4.2005 |
---|
člen představenstva | Marie Kozlová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2012 |
Adresa | 103/711, 46334 Hrádek nad Nisou |
místopředseda představenstva | Jan Pergner |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2013 |
Adresa | Krokova 818/4, 12800 Praha |
předseda představenstva | Jindřich Pipota |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2015 |
Adresa | Krokova 818/4, 12800 Praha |
předseda představenstva | Jindřich Pipota |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2012 do 18.3.2015 |
Adresa | Krokova 818/4, 12800 Praha 2 |
místopředseda představenstva | Jiří Pergner |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2012 do 9.2.2013 |
Adresa | Krokova 818/4, 12800 Praha 2 |
předseda představenstva | Ondřej Žemlička |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2005 do 16.1.2012 |
Adresa | Štefánikova 8, Praha 5 |
místopředseda představenstva | Jindřich Pipota |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2005 do 16.1.2012 |
Adresa | Krokova 4/818, Praha 2 |
člen představenstva | Jiří Pergner |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2006 do 16.1.2012 |
Adresa | Krokova 4/818, 12800 Praha 2 |
člen představenstva | Pavlína Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2005 do 7.8.2006 |
Adresa | Krokova 4/818, Praha 2 |
IČO: | 27227481 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Krokova 4 v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 4. 2005 |
Sídlo: | Krokova 818/4, Praha 12800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |