Bytové družstvo Křídlovická 434547, družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Křídlovická 434547, družstvo v likvidaci (29210194) je Družstvo. Sídlí na adrese Křídlovická 347/45, 60300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 3. 2010 Bytové družstvo Křídlovická 434547, družstvo v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Křídlovická 434547, družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Křídlovická 434547, družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4920 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29210194 | |
Jméno: | Bytové družstvo Křídlovická 434547, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 29.3.2010 |
Zapsána dne: | 29.3.2010 | |
Družstvo bylo zrušeno usnesením členské schůze ze dne 22.05.2014. | 19.12.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křídlovická 347/45, Brno 60300, Česká republika | 25.11.2016 |
---|
místopředseda představenstva | Tomáš Remuta |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2023 |
Adresa | Zahrady 372, 66434 Moravské Knínice |
předseda představenstva | David Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Chaloupky 583, 69801 Veselí nad Moravou |
místopředseda představenstva | Monika Bartošková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Křídlovická 347/45, 60300 Brno |
místopředseda představenstva | Tomáš Remuta |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2016 do 19.1.2023 |
Adresa | Křídlovická 350/47, 60300 Brno |
místopředseda představenstva | Monika Bartošková |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 25.11.2016 |
Adresa | Křídlovická 347/45, 60300 Brno |
předseda představenstva | David Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2013 do 25.11.2016 |
Adresa | Chaloupky 583, 69801 Veselí nad Moravou |
místopředseda představenstva | Monika Bartošková |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 25.11.2016 |
Adresa | Křídlovická 347/45, 60300 Brno |
předseda představenstva | David Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2013 do 25.11.2016 |
Adresa | Chaloupky 583, 69801 Veselí nad Moravou |
místopředseda představenstva | Tomáš Remuta |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 3.7.2016 |
Adresa | Křídlovická 350/47, 60300 Brno |
místopředseda představenstva | Tomáš Remuta |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 3.7.2016 |
Adresa | Křídlovická 350/47, 60300 Brno |
předseda představenstva | David Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 30.5.2013 |
Adresa | Chaloupky 583, 69801 Veselí nad Moravou |
místopředseda | Tomáš Remuta |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2010 do 15.3.2011 |
Adresa | Křídlovická 350/47, 60300 Brno |
místopředseda | Ing. Milan Dufka |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2010 do 15.3.2011 |
Adresa | Křídlovická 351/47a, 60300 Brno |
předseda | David Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2010 do 15.3.2011 |
Adresa | Chaloupky 583, 69801 Veselí nad Moravou |
IČO: | 29210194 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Křídlovická 434547, družstvo v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 3. 2010 |
Sídlo: | Křídlovická 347/45, Brno 60300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |