Bytové družstvo Kosmická 1565 "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Kosmická 1565 "v likvidaci" (25379691) je Družstvo. Sídlí na adrese Kosmická 1565/7, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 1997 Bytové družstvo Kosmická 1565 "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Kosmická 1565 "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Kosmická 1565 "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 8. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 547 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25379691 | |
Jméno: | Bytové družstvo Kosmická 1565 | |
Právní forma: | Družstvo | 19.8.1997 |
Zapsána dne: | 19.8.1997 | |
Členská schůze družstva rozhodla o zrušení družstva s likvidací ke dni 1.7.2023. Likvidátor družstva Bytové družstvo Kosmická 1565, se sídlem Kosmická 1565/7, Poruba, 708 00 Ostrava, identifikační číslo 25379691, podle ust. § 198 občanského zákoníku oznamuje, že bylo rozhodnuto o zrušení družstva s likvidací ke dni 1.7.2023. Likvidátor vyzývá všechny věřitele, jiné osoby, orgány dotčené touto likvidací, aby přihlásili své pohledávky nebo jiná práva, evidovaná vůči družstvu Bytové družstvo Kosmická 1565 "v likvidaci", ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, a to písemnou formou zaslanou na jméno družstva Bytové družstvo Kosmická 1565 "v likvidaci" na adresu Kosmická 1565/7, Poruba, 708 00 Ostrava. | 1.7.2023 | |
Údaj podle ust. § 48 odst. 1 písm. l) z.č. 304/2013 Sb. - bytové družstvo. | 24.10.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kosmická 1565/7, Ostrava 70800, Česká republika | 9.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Kosmická ul.č. 1565, Ostrava-Poruba 70800, Česká republika | 19.8.1997 - 9.6.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Předmětem činnosti "Družstva Kosmická 1565" je dle čl. 3 odst. 1 Stanov Družstva Kosmická 1565 nájem, provoz a správa bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: | 19.8.1997 - 10.6.2015 |
provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace domu jako celku a jeho společných částí, | 19.8.1997 - 10.6.2015 |
poskytování, popřípadě zabezpečování plnění spojených s bydlením, | 19.8.1997 - 10.6.2015 |
přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv, | 19.8.1997 - 10.6.2015 |
uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor, | 19.8.1997 - 10.6.2015 |
další činnosti a služby schválené členskou schůzí, pokud se týkají bezprostředně jeho činnosti, | 19.8.1997 - 10.6.2015 |
předseda představenstva | Renata Rajnochová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2020 |
Adresa | Kosmická 1565/7, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Milan Komendra |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2020 |
Adresa | Kosmická 1565/7, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Leoš Pail |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2023 |
Adresa | Tyršova 204, 74792 Háj ve Slezsku |
místopředseda představenstva | Leoš Pail |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2020 do 8.9.2023 |
Adresa | Kosmická 1565/7, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Renata Rajnochová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2015 do 24.10.2020 |
Adresa | Kosmická 1565/7, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Leoš Pail |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2015 do 24.10.2020 |
Adresa | Kosmická 1565/7, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Milan Komendra |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2015 do 24.10.2020 |
Adresa | Kosmická 1565/7, 70800 Ostrava |
2. místopředseda družstva | Leoš Pail |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2014 do 23.6.2015 |
Adresa | Kosmická 1565/7, 70800 Ostrava |
předseda družstva | Renata Rajnochová |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2014 do 23.6.2015 |
Adresa | Kosmická 1565/7, 70800 Ostrava |
1. místopředseda | Milan Komendra |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2014 do 23.6.2015 |
Adresa | Kosmická 1565/7, 70800 Ostrava |
1.místopředseda | Dagmar Kawuloková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1997 do 28.6.2014 |
Adresa | Kosmická 1565, 70800 Ostrava-Poruba |
2. místopředseda družstva | Leoš Pail |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2005 do 9.6.2014 |
Adresa | Kosmická 1565, 70800 Ostrava |
předseda družstva | Renata Rajnochová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2005 do 9.6.2014 |
Adresa | Kosmická 1565, 70800 Ostrava |
2.místopředseda | Ing. Karel Ondruch |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1997 do 26.3.2005 |
Adresa | Kosmická 1565, 70800 Ostrava-Poruba |
předseda | RNDr. Šárka Kotíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1997 do 26.3.2005 |
Adresa | Kosmická 1565, 70800 Ostrava-Poruba |
IČO: | 25379691 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Kosmická 1565 "v likvidaci" |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 8. 1997 |
Sídlo: | Kosmická 1565/7, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |