Bytové družstvo Kolovraty, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Kolovraty, v likvidaci (26127539) je Družstvo. Sídlí na adrese Mlýnská 22/4, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 1999 a je stále aktivní. Bytové družstvo Kolovraty, v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Kolovraty, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Kolovraty, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 11. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4694 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26127539 | |
Jméno: | Bytové družstvo Kolovraty | |
Právní forma: | Družstvo | 10.11.1999 |
Zapsána dne: | 10.11.1999 | |
Členská schůze družstva rozhodla dne 30.7.2018 o zrušení družstva Bytové družstvo Kolovraty, se sídlem Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 26127539, s likvidací s tím, že družstvo vstupuje do likvidace ke dni 1.8.2018. | 1.8.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mlýnská 22/4, Praha 16000, Česká republika | 28.12.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Petrská 2051/5, Praha 1 11000, Česká republika | 19.3.2009 - 28.12.2013 |
Adresa: | Londýnská 53, Praha 2 12000, Česká republika | 10.12.2003 - 19.3.2009 |
Adresa: | Třebohostická 2283, Praha 1O 10000, Česká republika | 10.11.1999 - 10.12.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a pronajímatelem poskytované základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových protor | 10.11.1999 |
místopředseda | Radovan Cejpek |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2015 |
Adresa | Červené domky 104/24, 58601 Jihlava |
předseda | Martin Šetina |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 |
Adresa | Mlýnská 22/4, 16000 Praha |
předseda | Martin Šetina |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2015 do 24.2.2016 |
Adresa | Geologická 993/5, 15200 Praha |
předseda družstva | Ing. Milada Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2009 do 6.6.2015 |
Adresa | Frostova 337, 10900 Praha 10 |
místopředseda představenstva | Martin Šetina |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2015 do 6.6.2015 |
Adresa | Geologická 993/5, 15200 Praha |
místopředseda představenstva | Martin Šetina |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2013 do 3.3.2015 |
Adresa | Geologická 993/5, 15200 Praha 5 |
místopředseda představenstva | Martin Šetina |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2008 do 4.9.2013 |
Adresa | Geologická 993/5, 12000 Praha 5 |
předseda družstva | Ing. Milada Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2003 do 19.3.2009 |
Adresa | Hlavatého 623/11, Praha 4 |
místopředseda družstva | Ing. Tomáš Klepek |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2003 do 9.4.2008 |
Adresa | Na Ořechovce 573/13, 16200 Praha 6 |
místopředseda družstva | Ing. Tomáš Klepek |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1999 do 10.12.2003 |
Adresa | Na Ořechovce 573/13, 16200 Praha 6-Střešovice |
předsedkyně družstva | Mgr. Dagmar Jechová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1999 do 10.12.2003 |
Adresa | K.H.Máchy 294/5, 41801 Bílina |
IČO (identifikační číslo): | 26127539 |
---|---|
Jméno: | Bytové družstvo Kolovraty, v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 10. 11. 1999 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Mlýnská 22/4, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Šetina |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Radovan Cejpek |
IČO: | 26127539 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Kolovraty, v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 11. 1999 |
Sídlo: | Mlýnská 22/4, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |