Bytové družstvo Kobyliské náměstí 261/8 a 262/9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Kobyliské náměstí 261/8 a 262/9 (28486897) je Družstvo. Sídlí na adrese Kobyliské náměstí 262/9, 18200 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 11. 2008 Bytové družstvo Kobyliské náměstí 261/8 a 262/9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Kobyliské náměstí 261/8 a 262/9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Kobyliské náměstí 261/8 a 262/9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 11. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 7228 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28486897 | |
Jméno: | Bytové družstvo Kobyliské náměstí 261/8 a 262/9 | |
Právní forma: | Družstvo | 11.11.2008 |
Zapsána dne: | 11.11.2008 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3. Obchodní korporace podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. | 2.9.2014 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.11.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kobyliské náměstí 262/9, Praha 18200, Česká republika | 11.11.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 11.11.2008 |
místopředseda představenstva | Ing. Zuzana Věšínová, MBA |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2024 |
Adresa | Mazurská 526/21, 18100 Praha |
člen představenstva | Jan Skůček |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | Lužická 1403/25, 12000 Praha |
předseda představenstva | Helena Nejdlová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | Kobyliské náměstí 261/8, 18200 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Zuzana Věšínová MBA |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 do 22.5.2024 |
Adresa | sídl. U Cukrovaru 1066, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen představenstva | Bohumil Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 do 18.8.2022 |
Adresa | Kobyliské náměstí 261/8, 18200 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Zuzana Věšínová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 do 18.8.2022 |
Adresa | sídl. U Cukrovaru 1066, 27801 Kralupy nad Vltavou |
předsedkyně představenstva | Hana Hachová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2022 do 18.8.2022 |
Adresa | Křivenická 411/12, 18100 Praha |
předsedkyně představenstva | Hana Hachová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 do 9.3.2022 |
Adresa | Kobyliské náměstí 262/9, 18200 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Zuzana Věšínová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2018 do 2.12.2021 |
Adresa | sídl. U Cukrovaru 1066, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen představenstva | Bohumil Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 do 2.12.2021 |
Adresa | Kobyliské náměstí 261/8, 18200 Praha |
předseda představenstva | Hana Hachová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 do 2.12.2021 |
Adresa | Kobyliské náměstí 262/9, 18200 Praha |
místopředseda představenstva | Helena Nejdlová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 do 23.3.2018 |
Adresa | Kobyliské náměstí 261/8, 18200 Praha |
předseda představenstva | Hana Hachová |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2011 do 19.8.2016 |
Adresa | Kobyliské náměstí 262/9, 18200 Praha |
člen představenstva | Bohumil Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2011 do 19.8.2016 |
Adresa | Kobyliské náměstí 261/8, 18200 Praha |
místopředseda představenstva | Helena Nejdlová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 19.8.2016 |
Adresa | Kobyliské náměstí 261/8, 18200 Praha |
místopředseda představenstva | Helena Nejdlová |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2011 do 14.11.2015 |
Adresa | Kobyliské náměstí 261/8, 18200 Praha |
předseda družstva | Bohumil Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2011 do 29.8.2011 |
Adresa | Kobyliské náměstí 261/8, 18200 Praha |
člen představenstva | Ilona Šťastná |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2010 do 29.8.2011 |
Adresa | Kobyliské náměstí 261/8, 18200 Praha |
místopředseda představenstva | Markéta Weberová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2010 do 29.8.2011 |
Adresa | Kobyliské náměstí 262/9, 18200 Praha |
předseda představenstva | Hana Hachová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2008 do 29.8.2011 |
Adresa | Kobyliské náměstí 262/9, 18200 Praha |
místopředseda představenstva | Rudolf Novák |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2008 do 5.2.2010 |
Adresa | Kobyliské náměstí 261/8, 18200 Praha |
člen představenstva | Stanislav Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2008 do 5.2.2010 |
Adresa | Kobyliské náměstí 262/9, 18200 Praha |
IČO: | 28486897 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Kobyliské náměstí 261/8 a 262/9 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 11. 2008 |
Sídlo: | Kobyliské náměstí 262/9, Praha 18200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |