Bytové družstvo Keřová 21, 23, 25, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Keřová 21, 23, 25, družstvo (26216345) je Družstvo. Sídlí na adrese Keřová 745/25, 64100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 6. 2000 Bytové družstvo Keřová 21, 23, 25, družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Keřová 21, 23, 25, družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Keřová 21, 23, 25, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 6. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3267 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26216345 | |
Jméno: | Bytové družstvo Keřová 21, 23, 25, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 14.6.2000 |
Zapsána dne: | 14.6.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Keřová 745/25, Brno 64100, Česká republika | 22.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Keřová 25, Brno 64100, Česká republika | 6.9.2003 - 22.9.2016 |
Adresa: | Nové Sady 30, Brno 60200, Česká republika | 14.6.2000 - 6.9.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s nájmem | 14.6.2000 |
předseda | Ing. Miloš Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2021 |
Adresa | Vídeňská 246/33, 63900 Brno |
předseda | Ing. Miroslav Janek |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2019 do 20.1.2021 |
Adresa | Keřová 751/21, 64100 Brno |
předseda | Ing. Miroslav Janek |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 do 8.8.2019 |
Adresa | Keřová 751/21, 64100 Brno |
předseda | Ing. Miroslav Janek |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2007 do 22.9.2016 |
Adresa | Keřová 21, 64100 Brno |
místopředseda | Alexander Popelka |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2007 do 17.6.2014 |
Adresa | Valouškova 2, 63500 Brno |
místopředseda | Tomáš Soukop |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2005 do 12.4.2007 |
Adresa | Keřová 25, 64100 Brno |
předseda | Bc. Libor Vyhnánek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2005 do 12.4.2007 |
Adresa | Keřová 21, 64100 Brno |
místopředseda | Miroslav Janek |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2003 do 20.10.2005 |
Adresa | Keřová 21, 64100 Brno |
předseda | Ing. Tomáš Iránek |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2005 do 20.10.2005 |
Adresa | Keřová 25, 64100 Brno |
místopředseda | Tomáš Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2005 do 20.10.2005 |
Adresa | Keřová 25, 64100 Brno |
předseda | Ing. Tomáš Iránek |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2003 do 16.2.2005 |
Adresa | Keřová 25, 64100 Brno |
předseda: | Ing. Pavel Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2000 do 6.9.2003 |
Adresa | Křídlovická 20, 60300 Brno |
místopředseda: | Přemysl Cebák |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2001 do 6.9.2003 |
Adresa | Ořešínská 11, 62100 Brno |
místopředseda: | Ing. Petr Švejnoha |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2000 do 15.11.2001 |
Adresa | Fričova 3, 61600 Brno |
IČO: | 26216345 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Keřová 21, 23, 25, družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Žebětín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 6. 2000 |
Sídlo: | Keřová 745/25, Brno 64100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |