Bytové družstvo KELT 68 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo KELT 68 (28599462) je Družstvo. Sídlí na adrese Keltičkova 1410/68, 71000 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 2009 Bytové družstvo KELT 68 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo KELT 68 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo KELT 68 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2387 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28599462 | |
Jméno: | Bytové družstvo KELT 68 | |
Právní forma: | Družstvo | 8.9.2009 |
Zapsána dne: | 8.9.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 1.7.2014 - 28.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Keltičkova 1410/68, Ostrava 71000, Česká republika | 1.7.2014 |
---|
předseda představenstva | Mgr. Marie Valníčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2021 |
Adresa | Keltičkova 1410/68, 71000 Ostrava |
místopředseda představenstva | Mgr. Iva Valníčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2021 |
Adresa | Keltičkova 1410/68, 71000 Ostrava |
člen představenstva | Peter Brezina |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2021 |
Adresa | Keltičkova 1410/68, 71000 Ostrava |
místopředseda představenstva | Peter Brezina |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2014 do 7.8.2021 |
Adresa | Keltičkova 1410/68, 71000 Ostrava |
předseda představenstva | Marie Valníčková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2014 do 7.8.2021 |
Adresa | Keltičkova 1410/68, 71000 Ostrava |
člen představenstva | Ivo Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2014 do 11.2.2019 |
Adresa | Resslova 1083/9, 70800 Ostrava |
pověřený člen družstva | Marie Valníčková |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2013 do 1.7.2014 |
Adresa | Keltičkova 1410/68, 71000 Ostrava |
předseda družstva | Peter Brezina |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2013 do 1.7.2014 |
Adresa | Keltičkova 1410/68, 71000 Ostrava |
předseda družstva | Peter Brezina |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2009 do 20.6.2013 |
Adresa | Keltičkova 1410/68, 71000 Ostrava |
pověřený člen družstva | Mgr. Marie Valníčková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2009 do 20.6.2013 |
Adresa | Keltičkova 1410/68, 71000 Ostrava |
IČO: | 28599462 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo KELT 68 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 9. 2009 |
Sídlo: | Keltičkova 1410/68, Ostrava 71000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |