Bytové družstvo Kaskády Babická má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Kaskády Babická (27795951) je Družstvo. Sídlí na adrese Wellnerova 1215/1, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2007 Bytové družstvo Kaskády Babická má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Kaskády Babická nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Kaskády Babická na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2116 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27795951 | |
Jméno: | Bytové družstvo Kaskády Babická | |
Právní forma: | Družstvo | 26.3.2007 |
Zapsána dne: | 26.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Wellnerova 1215/1, Olomouc 77900, Česká republika | 26.3.2007 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zajišťování výstavby bytů | 26.3.2007 |
přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv | 26.3.2007 |
převádění jednotek do vlastnictví členů podle zákona o vlastnictví bytů | 26.3.2007 |
poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných prostor | 26.3.2007 |
zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu včetně pozemku | 26.3.2007 |
zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku, resp. domu zejména po stránce právní, finanční a účetní | 26.3.2007 |
zabezpečování provozu budovy, resp. domu a provádění kontrol jejich technického stavu | 26.3.2007 |
předseda družstva | Ing. Arch. Jaroslav Neischl |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 |
Adresa | Hlavní 182/10, 78335 Skrbeň |
předseda družstva | Ing. Arch. Jaroslav Neischl |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2012 do 23.7.2014 |
Adresa | Hlavní 182/10, 78334 Skrbeň |
Statutární orgán - malé družstvo | Ing. Evžen Smětal |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2012 do 29.6.2012 |
Adresa | Skřivánčí 681/25, 77900 Olomouc |
předseda družstva | Ing. Evžen Smětal |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2007 do 20.6.2012 |
Adresa | Skřivánčí 681/25, 77900 Olomouc |
IČO: | 27795951 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Kaskády Babická |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 3. 2007 |
Sídlo: | Wellnerova 1215/1, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |