Bytové družstvo Karla Čapka 777 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Karla Čapka 777 (25887424) je Družstvo. Sídlí na adrese K. Čapka 777/40, 74221 Kopřivnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 8. 2001 Bytové družstvo Karla Čapka 777 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Karla Čapka 777 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Karla Čapka 777 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1478 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25887424 | |
Jméno: | Bytové družstvo Karla Čapka 777 | |
Právní forma: | Družstvo | 8.8.2001 |
Zapsána dne: | 8.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K. Čapka 777/40, Kopřivnice 74221, Česká republika | 6.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Karla Čapka 777, Kopřivnice 74221, Česká republika | 8.8.2001 - 6.3.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů, nebytových a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu, včetně pozemku ve vlastnictví družstva. Tyto činnosti družstvo vykonává v rozsahu stanoveném v § 4 Živnostenského zákona. | 8.8.2001 |
člen představenstva | Ladislav Frendl |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2022 |
Adresa | K. Čapka 779/36, 74221 Kopřivnice |
člen představenstva | Viktor Raška |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2022 |
Adresa | K. Čapka 780/34, 74221 Kopřivnice |
předseda představenstva | Jaroslav Čtveráček |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2022 |
Adresa | K. Čapka 777/40, 74221 Kopřivnice |
místopředseda představenstva | Ing. Aleš Kaplánek Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2023 |
Adresa | 54, 73915 Bílá |
místopředseda představenstva | Ing. Aleš Kaplánek Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2022 do 29.11.2023 |
Adresa | K. Čapka 778/38, 74221 Kopřivnice |
člen představenstva | Viktor Raška |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 do 7.9.2022 |
Adresa | K. Čapka 780/34, 74221 Kopřivnice |
člen představenstva | Ladislav Frendl |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 do 7.9.2022 |
Adresa | K. Čapka 779/36, 74221 Kopřivnice |
předseda představenstva | Jaroslav Čtveráček |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 do 7.9.2022 |
Adresa | K. Čapka 777/40, 74221 Kopřivnice |
místopředseda představenstva | Ing. Aleš Kaplánek Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 do 7.9.2022 |
Adresa | K. Čapka 778/38, 74221 Kopřivnice |
místopředseda družstva | Viktor Raška |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2015 do 16.3.2017 |
Adresa | K. Čapka 780/34, 74221 Kopřivnice |
místopředseda družstva | Ladislav Frendl |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2015 do 16.3.2017 |
Adresa | K. Čapka 779/36, 74221 Kopřivnice |
místopředseda družstva | Ing. Aleš Kaplánek Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2015 do 16.3.2017 |
Adresa | K. Čapka 778/38, 74221 Kopřivnice |
předseda družstva | Jaroslav Čtveráček |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2015 do 16.3.2017 |
Adresa | K. Čapka 777/40, 74221 Kopřivnice |
předseda družstva | Jaroslav Čtveráček |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2001 do 6.3.2015 |
Adresa | Karla Čapka 777, Kopřivnice |
místopředseda družstva | Aleš Kaplánek |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2001 do 6.3.2015 |
Adresa | Karla Čapka 778, Kopřivnice |
místopředseda družstva | Pavlína Fojtíková |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2001 do 6.3.2015 |
Adresa | Karla Čapka 779, Kopřivnice |
místopředseda družstva | Tomáš Galia |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2007 do 6.3.2015 |
Adresa | Karla Čapka 780, 74221 Kopřivnice |
místopředseda družstva | Marie Hozáková |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2001 do 26.2.2007 |
Adresa | Karla Čapka 780, Kopřivnice |
IČO: | 25887424 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Karla Čapka 777 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Kopřivnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 8. 2001 |
Sídlo: | K. Čapka 777/40, Kopřivnice 74221 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |