Bytové družstvo Kálikova 1552 - 1556 v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Kálikova 1552 - 1556 v likvidaci (27622053) je Družstvo. Sídlí na adrese Kálikova 1554/4, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 11. 2006 Bytové družstvo Kálikova 1552 - 1556 v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Kálikova 1552 - 1556 v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Kálikova 1552 - 1556 v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 11. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 6613 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27622053 | |
Jméno: | Bytové družstvo Kálikova 1552 - 1556 | |
Právní forma: | Družstvo | 16.11.2006 |
Zapsána dne: | 16.11.2006 | |
Členská schůze družstva dne 18.4.2023 rozhodla o zrušení družstva Bytové družstvo Kálikova 1552 - 1556 s likvidací a o jmenování likvidátora, a to s účinností ke dni 1.7.2023. | 1.7.2023 | |
Věřitelé se tímto v souladu s ust. § 198 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývají, aby přihlásili své pohledávky na adresu sídla družstva nebo do datové schránky družstva ve lhůtě 3 měsíců ode dne druhého zveřejnění této výzvy. | 1.7.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kálikova 1554, Praha 5 15500, Česká republika | 15.9.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Kálikova 1556, Praha 5 15500, Česká republika | 16.4.2008 - 15.9.2008 |
Adresa: | Kálikova 1556/8, Praha 13 15500, Česká republika | 16.11.2006 - 16.4.2008 |
člen představenstva | Martin Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 |
Adresa | Kálikova 1556/8, 15500 Praha |
člen představenstva | Ing. Martin Fejt |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 |
Adresa | Terezie Brzkové 786/18, 31800 Plzeň |
předseda představenstva | Ing. Doris Matysová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 |
Adresa | Kálikova 1553/2, 15500 Praha |
Předseda představenstva | Mgr. Martin Adam |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2020 do 31.8.2021 |
Adresa | Svitákova 2730/14, 15500 Praha |
Člen představenstva | Ing. Doris Matysová |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2018 do 31.8.2021 |
Adresa | Kálikova 1553/2, 15500 Praha |
Člen představenstva | Martin Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2018 do 31.8.2021 |
Adresa | Kálikova 1556/8, 15500 Praha |
Předseda představenstva | Mgr. Martin Adam |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2018 do 19.8.2020 |
Adresa | Kálikova 1553/2, 15500 Praha |
člen představenstva | Dagmar Suchá |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 14.8.2018 |
Adresa | Kálikova 1554/4, 15500 Praha |
člen představenstva | Ing. Kateřina Folprechtová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 14.8.2018 |
Adresa | Kálikova 1554/4, 15500 Praha |
předseda představenstvva | Ing. Mária Bogdanová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 14.8.2018 |
Adresa | Kálikova 1554/4, 15500 Praha |
člen představenstva | Ing. Kateřina Folprechtová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 14.8.2018 |
Adresa | Kálikova 1554/4, 15500 Praha |
člen představenstva | Dagmar Suchá |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 14.8.2018 |
Adresa | Kálikova 1554/4, 15500 Praha |
předseda představenstvva | Ing. Mária Bogdanová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 14.8.2018 |
Adresa | Kálikova 1554/4, 15500 Praha |
předseda představenstva | Matěj Outrata |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2013 do 27.1.2016 |
Adresa | Kálikova 1556/8, 15500 Praha |
člen představenstva | Karel Hrabal |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2013 do 27.1.2016 |
Adresa | Vackova 1552/8, 15500 Praha |
člen představenstva | Dagmar Suchá |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2013 do 27.1.2016 |
Adresa | Kálikova 1554/4, 15500 Praha |
člen představenstva | Miloslav Sadílek |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2013 do 21.11.2013 |
Adresa | Vackova 1552/8, 15500 Praha 5 |
člen představenstva | Ing. Marcela Kubišová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2010 do 14.6.2013 |
Adresa | Kálikova 1556, 15500 Praha 5 |
člen představenstva | Dana Bohuňková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2010 do 14.6.2013 |
Adresa | Kálikova 1554, 15500 Praha 5 |
předseda představenstva | JUDr. Matěj Outrata |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2011 do 14.6.2013 |
Adresa | Kálikova 1556/8, 15500 Praha 5 |
člen představenstva | Dagmar Suchá |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2011 do 14.6.2013 |
Adresa | Kálikova 1554/4, 15500 Praha 5 |
člen představenstva | Dana Ventluková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2011 do 14.6.2013 |
Adresa | Píškova 1956/32, 15500 Praha 5 |
člen představenstva | Matěj Outrata |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2010 do 17.3.2011 |
Adresa | Kálikova 1556, 15500 Praha 5 |
člen představenstva | Jiří Tillman |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2010 do 17.3.2011 |
Adresa | Vackova 1552, 15500 Praha 5 |
předseda představenstva | Ing. Mária Bogdanová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2010 do 17.3.2011 |
Adresa | Kálikova 1554/4, 15500 Praha 5 |
předseda představenstva | Ing. Mária Bogdanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2008 do 26.1.2010 |
Adresa | Kálikova 1554/4, 15500 Praha 5 |
člen představenstva | Martin Adam |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2008 do 26.1.2010 |
Adresa | Kálikova 1553, 15500 Praha 5 |
člen představenstva | Dana Bohuňková |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2008 do 26.1.2010 |
Adresa | Kálikova 1554, 15500 Praha5 |
člen představenstva | PhDr. Zdeňka Pražáková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2006 do 30.3.2009 |
Adresa | Kálikova 1555/6, 15500 Praha 5 |
člen představenstva | Miloslav Sadílek |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2006 do 30.3.2009 |
Adresa | 28, 33824 Němčovice |
člen představenstva | Ing. Mária Bogdanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2006 do 16.4.2008 |
Adresa | Kálikova 1554/4, 15500 Praha 5 |
člen představenstva | MUDr. Pavel Beňo |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2006 do 16.4.2008 |
Adresa | Kálikova 1553/2, 15500 Praha5 |
předseda představenstva | JUDr. Matěj Outrata |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2006 do 16.4.2008 |
Adresa | Kálikova 1556/8, 15500 Praha 5 |
IČO: | 27622053 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Kálikova 1552 - 1556 v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 11. 2006 |
Sídlo: | Kálikova 1554/4, Praha 15500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |