Bytové družstvo K. Pokorného 1402 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo K. Pokorného 1402 (29391636) je Družstvo. Sídlí na adrese Karla Pokorného 1402/24, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 2011 Bytové družstvo K. Pokorného 1402 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo K. Pokorného 1402 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo K. Pokorného 1402 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 12. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2537 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29391636 | |
Jméno: | Bytové družstvo K. Pokorného 1402 | |
Právní forma: | Družstvo | 8.12.2011 |
Zapsána dne: | 8.12.2011 | |
Družstvo je bytovým družstvem. | 28.12.2018 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.12.2011 - 28.12.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karla Pokorného 1402/24, Ostrava 70800, Česká republika | 6.12.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Karla Pokorného 1402/22, Ostrava 70800, Česká republika | 8.12.2011 - 6.12.2018 |
předseda představenstva | Ing. Václav Němec |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/24, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Anton Stopa |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/26, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Ludmila Karásková |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/22, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Anton Stopa |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2019 do 28.8.2024 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/26, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Ing. Václav Němec |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2019 do 28.8.2024 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/24, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Natálie Sebralová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2023 do 28.8.2024 |
Adresa | Sokolská 244, 74719 Bohuslavice |
člen představenstva | Věra Harmanová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2019 do 9.8.2023 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/22, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Ing. Václav Němec |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2014 do 3.10.2019 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/24, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Anton Stopa |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2014 do 3.10.2019 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/26, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Mgr. Milena Havlíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2014 do 3.10.2019 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/22, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Anton Stopa |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2011 do 23.12.2014 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/26, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Ing. Václav Němec |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2011 do 23.12.2014 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/24, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Tomáš Mihula |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2013 do 23.12.2014 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/26, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Milena Havlíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2014 do 23.12.2014 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/22, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Eva Kovaříková |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2011 do 1.7.2013 |
Adresa | Karla Pokorného 1402/22, 70800 Ostrava |
IČO: | 29391636 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo K. Pokorného 1402 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 12. 2011 |
Sídlo: | Karla Pokorného 1402/24, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |