Bytové družstvo Jubilejní 91 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Jubilejní 91 (27779076) je Družstvo. Sídlí na adrese Jubilejní 617/91, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 2006 Bytové družstvo Jubilejní 91 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Jubilejní 91 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Jubilejní 91 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 10. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2053 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27779076 | |
Jméno: | Bytové družstvo Jubilejní 91 | |
Právní forma: | Družstvo | 18.10.2006 |
Zapsána dne: | 18.10.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jubilejní 617/91, Ostrava 70030, Česká republika | 21.5.2015 |
---|
předseda představenstva | Martina Rutarová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2022 |
Adresa | Jubilejní 617/91, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Hana Reková |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2022 |
Adresa | Jubilejní 617/91, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Roman Olšovský |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2022 |
Adresa | Režná 1243/6, 72525 Ostrava |
předseda představenstva | Martina Rutarová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2015 do 20.5.2022 |
Adresa | Jubilejní 617/91, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Hana Reková |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2015 do 20.5.2022 |
Adresa | Jubilejní 617/91, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Markéta Almeidová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 do 20.5.2022 |
Adresa | Hilbertova 116/22, 71200 Ostrava |
člen představenstva | Markéta Almeidová |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2019 do 2.12.2021 |
Adresa | 1. května 555/83, 72525 Ostrava |
člen představenstva | Markéta Almeidová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2015 do 17.5.2019 |
Adresa | Jubilejní 617/91, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Hana Reková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2006 do 21.5.2015 |
Adresa | Jubilejní 617/91, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Anna Olšovská |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2006 do 21.5.2015 |
Adresa | Jubilejní 617/91, 70030 Ostrava |
IČO: | 27779076 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Jubilejní 91 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 10. 2006 |
Sídlo: | Jubilejní 617/91, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |