BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL (28657471) je Družstvo. Sídlí na adrese Janského 426/12, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 5. 2011 BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 5. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 5041 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28657471 | |
Jméno: | BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL | |
Právní forma: | Družstvo | 13.5.2011 |
Zapsána dne: | 13.5.2011 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.12.2014 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.5.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Janského 426/12, Olomouc 77900, Česká republika | 13.5.2011 |
---|
předseda představenstva | Petr Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | Heyrovského 398/11, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Ing. Jiří Němec |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | 65, 77900 Bystročice |
člen představenstva | Bc. Martina Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | Janského 426/12, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Mgr. Jaroslav Maloň Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 21.3.2024 |
Adresa | Školní 593, 66411 Zbýšov |
člen představenstva | Bc. Martina Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 21.3.2024 |
Adresa | Janského 426/12, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Ing. Jiří Němec |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 do 21.3.2024 |
Adresa | 65, 77900 Bystročice |
místopředseda představenstva | Ing. Jiří Němec |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2019 do 21.1.2022 |
Adresa | Jilemnického 182/43, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Ing. Jiří Němec |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2015 do 16.5.2019 |
Adresa | Janského 425/10, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Bc. Martina Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2012 do 22.8.2015 |
Adresa | Janského 426/12, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Mgr. Jaroslav Maloň |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2012 do 22.8.2015 |
Adresa | Školní 593, 66411 Zbýšov |
místopředseda představenstva | Ing. Jiří Němec |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2012 do 22.8.2015 |
Adresa | Janského 425/10, 77900 Olomouc |
předseda družstva | Petr Havrlant |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2011 do 5.9.2012 |
Adresa | Janského 425/10, 77900 Olomouc |
IČO: | 28657471 |
---|---|
Firma: | BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 5. 2011 |
Sídlo: | Janského 426/12, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |