Bytové družstvo J. Matuška 29/5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo J. Matuška 29/5 (26830230) je Družstvo. Sídlí na adrese Jaromíra Matuška 29/5, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 4. 2004 Bytové družstvo J. Matuška 29/5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo J. Matuška 29/5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo J. Matuška 29/5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1748 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26830230 | |
Jméno: | Bytové družstvo J. Matuška 29/5 | |
Právní forma: | Družstvo | 7.4.2004 |
Zapsána dne: | 7.4.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jaromíra Matuška 29/5, Ostrava 70030, Česká republika | 10.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | J. Matuška 29/5, Ostrava 70030, Česká republika | 7.4.2004 - 10.3.2016 |
předseda představenstva | Jaroslav Matula |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2019 |
Adresa | Jaromíra Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Jiří Magera |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2019 |
Adresa | Jaromíra Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Marcela Kunová |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2019 |
Adresa | Jaromíra Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Marcela Kunová |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2016 do 6.3.2019 |
Adresa | Jaromíra Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Martin Labský |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2019 do 6.3.2019 |
Adresa | Kolofíkova 1266/32, 72100 Ostrava |
předseda družstva | Michal Křistek |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2017 do 6.3.2019 |
Adresa | 1212, 73571 Dětmarovice |
pověřený člen družstva | Martin Labský |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2016 do 6.2.2019 |
Adresa | Jaromíra Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Michal Křistek |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2016 do 15.12.2017 |
Adresa | Jaromíra Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Michal Křistek |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2016 do 15.12.2017 |
Adresa | Jaromíra Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Martin Labský |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2009 do 31.3.2016 |
Adresa | J. Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Marta Havlasová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2009 do 31.3.2016 |
Adresa | J. Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Kamil Rziepěla |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 31.3.2016 |
Adresa | Jaromíra Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Marta Havlasová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2009 do 31.3.2016 |
Adresa | J. Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Martin Labský |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2009 do 31.3.2016 |
Adresa | J. Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Kamil Rziepěla |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 31.3.2016 |
Adresa | Jaromíra Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Kamil Rziepěla |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2009 do 18.11.2015 |
Adresa | J. Matuška 29/5, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Hana Šotkovská |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2004 do 9.10.2009 |
Adresa | J. Matuška 29/5, Ostrava |
pověřený člen družstva | Martin Labský |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2004 do 9.10.2009 |
Adresa | J. Matuška 29/5, Ostrava |
předsedkyně družstva | Božena Pavlicová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2004 do 9.10.2009 |
Adresa | J. Matuška 29/5, Ostrava |
IČO: | 26830230 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo J. Matuška 29/5 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 4. 2004 |
Sídlo: | Jaromíra Matuška 29/5, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |