Bytové družstvo J.K. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo J.K. (25819763) je Družstvo. Sídlí na adrese Kabelíkova 2763/18, 75002 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 1998 Bytové družstvo J.K. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo J.K. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo J.K. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 9. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1202 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25819763 | |
Jméno: | Bytové družstvo J.K. | |
Právní forma: | Družstvo | 1.9.1998 |
Zapsána dne: | 1.9.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kabelíkova 2763/18, Přerov 75002, Česká republika | 16.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kabelíkova 2763/18, Přerov 75000, Česká republika | 1.9.1998 - 16.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa, provoz, údržba a opravy bytových jednotek a společných prostor domu a ostatního majetku družstva | 1.9.1998 |
zajišťování služeb poskytovaných s bydlením a užíváním společných prostor domu | 1.9.1998 |
předseda představenstva | Monika Šťastná |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2020 |
Adresa | Kabelíkova 2763/18, 75002 Přerov |
místopředseda představenstva | Karel Zeiler |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2020 |
Adresa | Kabelíkova 2763/18, 75002 Přerov |
člen představenstva | Jana Nezvalová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2020 |
Adresa | Kabelíkova 2763/18, 75002 Přerov |
místopředseda představenstva | Bohuslav Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 5.5.2020 |
Adresa | Kabelíkova 2763/18, 75002 Přerov |
předseda představenstva | Karel Zeiler |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2016 do 5.5.2020 |
Adresa | Kabelíkova 2763/18, 75002 Přerov |
člen představenstva | Bohumír Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 5.5.2020 |
Adresa | Kabelíkova 2763/18, 75002 Přerov |
místopředseda představenstva | Bohuslav Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2008 do 16.11.2016 |
Adresa | Kabelíkova 2763/18, 75002 Přerov |
místopředseda představenstva | Bohuslav Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2008 do 16.11.2016 |
Adresa | Kabelíkova 2763/18, 75002 Přerov |
předseda představenstva | Karel Zeiler |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.1998 do 4.5.2016 |
Adresa | Kabelíkova 18, Přerov |
předseda představenstva | Karel Zeiler |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.1998 do 4.5.2016 |
Adresa | Kabelíkova 18, Přerov |
člen představenstva | Bohumír Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2008 do 13.11.2015 |
Adresa | Kabelíkova 2763/18, 75002 Přerov |
místopředseda představenstva | Ing. Pavel Ježík |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.1998 do 19.8.2008 |
Adresa | Kabelíkova 18, Přerov |
člen představenstva | Miroslava Zahradníková |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.1998 do 19.8.2008 |
Adresa | Kabelíkova 18, Přerov |
IČO: | 25819763 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo J.K. |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 9. 1998 |
Sídlo: | Kabelíkova 2763/18, Přerov 75002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |