Bytové družstvo Hvězdná JBC má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Hvězdná JBC (22773509) je Družstvo. Sídlí na adrese Hvězdná 160/7, 46601 Jablonec nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 2. 2012 Bytové družstvo Hvězdná JBC má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Hvězdná JBC nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Hvězdná JBC na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 2. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1006 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22773509 | |
Jméno: | Bytové družstvo Hvězdná Jablonec nad Nisou | |
Právní forma: | Družstvo | 24.2.2012 |
Zapsána dne: | 24.2.2012 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.6.2021 | |
Základní členský vklad: 2.000,- Kč při přijetí nového člena družstva | 24.2.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hvězdná 160/7, Jablonec nad Nisou 46601, Česká republika | 24.2.2012 |
---|
místopředseda představenstva | Denisa Kulhánková |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2022 |
Adresa | Hvězdná 160/7, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Čestmír Skrbek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2021 |
Adresa | 16, 51301 Příkrý |
předseda představenstva | Tomáš Vokurka |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2021 |
Adresa | Hvězdná 160/7, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Alena Vokurková |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2021 |
Adresa | Pražská 97/138, 46606 Jablonec nad Nisou |
místopředseda představenstva | Jiří Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 do 31.3.2022 |
Adresa | Vojanova 359/18, 46010 Liberec |
místopředseda představenstva | Jiří Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2021 do 2.12.2021 |
Adresa | Hvězdná 160/7, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Alena Vokurková |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2021 do 6.11.2021 |
Adresa | Hvězdná 160/7, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Čestmír Skrbek |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2013 do 5.6.2021 |
Adresa | 16, 51301 Příkrý |
předseda představenstva | Tomáš Vokurka |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 5.6.2021 |
Adresa | Hvězdná 160/7, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Roman Dočekal |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 5.6.2021 |
Adresa | Arbesova 5242/92, 46604 Jablonec nad Nisou |
místopředseda představenstva | Jiří Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 5.6.2021 |
Adresa | Hvězdná 160/7, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Roman Dočekal |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2012 do 25.11.2015 |
Adresa | Hvězdná 160/7, 46601 Jablonec nad Nisou |
místopředseda představenstva | Jiří Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2012 do 25.11.2015 |
Adresa | Hvězdná 160/7, 46601 Jablonec nad Nisou |
předseda představenstva | Tomáš Vokurka |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2012 do 6.11.2015 |
Adresa | Hvězdná 160/7, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Čestmír Skrbek |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2012 do 6.10.2013 |
Adresa | 16, 51301 Příkrý |
IČO: | 22773509 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Hvězdná JBC |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Jablonec nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 2. 2012 |
Sídlo: | Hvězdná 160/7, Jablonec nad Nisou 46601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |