Bytové družstvo Hrabina má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Hrabina (26831562) je Družstvo. Sídlí na adrese Hrabinská 1533/21c, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 4. 2004 Bytové družstvo Hrabina má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Hrabina nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Hrabina na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1754 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26831562 | |
Jméno: | Bytové družstvo Hrabina | |
Právní forma: | Družstvo | 13.4.2004 |
Zapsána dne: | 13.4.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hrabinská 1533/21c, Český Těšín 73701, Česká republika | 29.12.2014 |
---|
předseda představenstva | Bc. Marián Myrdacz |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2022 |
Adresa | Hrabinská 1533/21c, 73701 Český Těšín |
místopředseda představenstva | Andrea Siostrzonková |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2022 |
Adresa | Koperníkova 495/27, 73701 Český Těšín |
místopředseda představenstva | Kristina Stalmachová |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2022 |
Adresa | Hrabinská 1533/21c, 73701 Český Těšín |
předseda družstva | Bc. Marián Myrdacz |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 do 31.12.2022 |
Adresa | Hrabinská 1533/21c, 73701 Český Těšín |
místopředseda družstva | Andrea Siostrzonková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 do 31.12.2022 |
Adresa | Koperníkova 495/27, 73701 Český Těšín |
předseda družstva | Marián Myrdacz |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 28.12.2019 |
Adresa | Hrabinská 1533/21c, 73701 Český Těšín |
místopředseda družstva | Helena Matějíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 28.12.2019 |
Adresa | Hrabinská 1533/21c, 73701 Český Těšín |
předseda družstva | Marián Myrdacz |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2004 do 4.2.2015 |
Adresa | Hrabinská 1533/21c, 73701 Český Těšín |
pověřený člen | Ing. Vilém Widenka |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2004 do 4.2.2015 |
Adresa | Hrabinská 1533/21c, 73701 Český Těšín |
IČO: | 26831562 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Hrabina |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 4. 2004 |
Sídlo: | Hrabinská 1533/21, Český Těšín 73701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |