Bytové družstvo Horní 70 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Horní 70 (25904078) je Družstvo. Sídlí na adrese Horní 1433/70, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 2002 Bytové družstvo Horní 70 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Horní 70 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Horní 70 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1565 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25904078 | |
Jméno: | Bytové družstvo Horní 70 | |
Právní forma: | Družstvo | 27.3.2002 |
Zapsána dne: | 27.3.2002 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.10.2014 | |
Družstvo je bytovým družstvem. | 23.10.2014 | |
Počet členů představenstva : 3 | 23.10.2014 - 23.10.2014 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 23.10.2014 - 23.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Horní 1433/70, Ostrava 70030, Česká republika | 19.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Horní 1433/70, Ostrava-Hrabůvka 70030, Česká republika | 27.3.2002 - 19.9.2014 |
místopředseda představenstva | Petr Studnický |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2020 |
Adresa | Horní 1433/70, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Alena Tylečková |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2020 |
Adresa | Horní 1433/70, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Martin Stehlík |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2020 |
Adresa | Horní 1433/70, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Ivo Žídek |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2014 do 14.8.2020 |
Adresa | Horní 1433/70, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Petr Studnický |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2014 do 14.8.2020 |
Adresa | Horní 1433/70, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Martin Stehlík |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2018 do 14.8.2020 |
Adresa | Horní 1433/70, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Mgr. Jarmila Elbelová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2018 do 27.6.2018 |
Adresa | Františka Formana 289/51a, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Mgr. Jarmila Elbelová |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2014 do 4.5.2018 |
Adresa | Horní 1433/70, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Petr Studnický |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2004 do 19.9.2014 |
Adresa | Horní 1433/70, Ostrava |
předseda představenstva | Ivo Žídek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2010 do 19.9.2014 |
Adresa | Horní 1433/70, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Mgr. Jarmila Elbelová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2010 do 19.9.2014 |
Adresa | Horní 1433/70, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Štěpán Šamaj |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2002 do 19.8.2010 |
Adresa | Horní 1433/70, Ostrava-Hrabůvka |
místopředseda představenstva | Miloslava Štvrtnová |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2004 do 19.8.2010 |
Adresa | Horní 1433/70, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Martin Stehlík |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2002 do 11.5.2004 |
Adresa | Horní 1433/70, Ostrava-Hrabůvka |
člen představenstva | Miloslava Štvrtnová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2003 do 11.5.2004 |
Adresa | Horní 1433/70, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Přemysl Tyleček |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2002 do 9.9.2003 |
Adresa | Horní 1433/70, Ostrava-Hrabůvka |
IČO: | 25904078 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Horní 70 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 3. 2002 |
Sídlo: | Horní 1433/70, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |