Bytové družstvo GLOBALINVEST má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo GLOBALINVEST (28670329) je Družstvo. Sídlí na adrese Generála Svobody 83/47, 46001 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 8. 2008 a je stále aktivní. Bytové družstvo GLOBALINVEST má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo GLOBALINVEST nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo GLOBALINVEST na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 8. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 901 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28670329 | |
Jméno: | Bytové družstvo GLOBALINVEST | |
Právní forma: | Družstvo | 12.8.2008 |
Zapsána dne: | 12.8.2008 | |
členská schůze rozhodla dne 19.12.2018 o zrušení družstva s likvidací s o vstupu do likvidace dnem 1.1.2019 | 1.1.2019 - 11.3.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Generála Svobody 83/47, Liberec 46001, Česká republika | 27.4.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Květnového vítězství 2373/9, Praha 14900, Česká republika | 30.12.2015 - 27.4.2018 |
Adresa: | Lázeňská 782/5, Liberec 1 46001, Česká republika | 12.8.2008 - 30.12.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 11.3.2022 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 11.3.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.12.2015 - 11.3.2022 |
předseda družstva | Josef Török |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2022 |
Adresa | nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec |
předseda družstva | Jaroslav Kašpar |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2019 do 11.3.2022 |
Adresa | 70, 46343 Bílá |
předseda družstva | Stanislav Burdys |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2017 do 1.1.2019 |
Adresa | U Sila 1202, 46311 Liberec |
předseda družstva | Stanislav Burdys |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2015 do 2.11.2017 |
Adresa | U Sila 1205, 46311 Liberec |
předseda družstva | Stanislav Burdys |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2015 do 2.11.2017 |
Adresa | U Sila 1205, 46311 Liberec |
předseda družstva | JUDr. Jaroslav Kašpar |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 30.12.2015 |
Adresa | 70, 46343 Bílá |
předseda družstva | Lukáš Hrstka |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2010 do 12.12.2014 |
Adresa | Plátenická 1109, 46001 Liberec 6 |
předseda družstva | Bc. Michal Holan |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2008 do 13.10.2010 |
Adresa | Mozartova 3651/20, 46604 Jablonec nad Nisou |
IČO (identifikační číslo): | 28670329 |
---|---|
Jméno: | Bytové družstvo GLOBALINVEST |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 12. 8. 2008 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Generála Svobody 83/47, Liberec 46001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Jaroslav Kašpar |
---|
IČO: | 28670329 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo GLOBALINVEST |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 8. 2008 |
Sídlo: | Generála Svobody 83/47, Liberec 46001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |