Bytové družstvo Generála Píky 8, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Generála Píky 8, v likvidaci (25126865) je Družstvo. Sídlí na adrese Generála Píky 590/8, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1997 Bytové družstvo Generála Píky 8, v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Generála Píky 8, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Generála Píky 8, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 5. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3233 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25126865 | |
Jméno: | Bytové družstvo Generála Píky 8 | |
Právní forma: | Družstvo | 6.5.1997 |
Zapsána dne: | 6.5.1997 | |
Bytové družstvo vstoupilo do likvidace ke dni 01.04.2023 na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 14.03.2023. Věřitelé se tímto v souladu s ust. § 198 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývají, aby přihlásili své pohledávky na adresu sídl a bytového družstva nebo do datové schránky bytového družstva ve lhůtě 3 měsíců ode dne druhého zveřejnění této výzvy. Druhá výzva pro přihlášení pohledávek bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Tato výzva je učiněna v souladu s § 13 odst. 3 nařízení vlád y č. 351/2013 Sb. | 1.4.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Generála Píky 590/8, Praha 16000, Česká republika | 6.10.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Generála Píky 8, Praha 6 , Česká republika | 6.5.1997 - 6.10.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujíc řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor | 6.5.1997 |
Místopředseda představenstva | Hana Raichlová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2021 |
Adresa | Generála Píky 590/8, 16000 Praha |
člen představenstva | Tomáš Martin |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2021 |
Adresa | Generála Píky 590/8, 16000 Praha |
Předseda představenstva | Ondřej Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2021 |
Adresa | Renoirova 619/6, 15200 Praha |
místopředseda představenstva | Mgr. Hana Raichlová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2018 do 25.11.2021 |
Adresa | Generála Píky 590/8, 16000 Praha |
předseda představenstva | Ondřej Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2018 do 25.11.2021 |
Adresa | Renoirova 619/6, 15200 Praha |
člen přestavenstva | Tomáš Martin |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2021 do 25.11.2021 |
Adresa | Generála Píky 590/8, 16000 Praha |
člen představenstva | Tomáš Martin |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2014 do 10.6.2021 |
Adresa | Generála Píky 590/8, 16000 Praha |
místopředseda představenstva | Ondřej Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2016 do 21.12.2018 |
Adresa | Renoirova 619/6, 15200 Praha |
předseda představenstva | Kamila Kalná |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2016 do 21.12.2018 |
Adresa | Generála Píky 590/8, 16000 Praha |
místopředseda představenstva | Naděžda Bechtinová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2014 do 1.9.2016 |
Adresa | Majerského 2031/7, 14900 Praha |
předseda představenstva | Tomáš Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2016 do 1.9.2016 |
Adresa | 74, 25218 Ptice |
místopředseda představenstva | Naděžda Bechtinová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2014 do 1.9.2016 |
Adresa | Majerského 2031/7, 14900 Praha |
předseda představenstva | Tomáš Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2016 do 1.9.2016 |
Adresa | 74, 25218 Ptice |
předseda představenstva | Tomáš Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2014 do 24.6.2016 |
Adresa | Národní 417/35, 11000 Praha |
předseda představenstva | Tomáš Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2014 do 24.6.2016 |
Adresa | Národní 417/35, 11000 Praha |
předseda družstva | Věra Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2014 do 6.10.2014 |
Adresa | Generála Píky 590/8, 16000 Praha 6 |
pověřený člen družstva | Naděžda Bechtinová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2014 do 6.10.2014 |
Adresa | Majerského 2031/7, 14900 Praha 4 |
pověřený člen družstva | Tomáš Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2014 do 6.10.2014 |
Adresa | Národní 417/35, 11000 Praha 1 |
předseda družstva | Věra Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2009 do 8.9.2014 |
Adresa | Generála Píky 590/8, 16000 Praha 6 |
pověřený člen družstva | Naděžda Bechtinová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2011 do 8.9.2014 |
Adresa | Majerského 2031/7, 14900 Praha 4 |
pověřený člen družstva | MUDr. Tomáš Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 8.9.2014 |
Adresa | Národní 417/35, 11000 Praha 1 |
pověřený člen družstva | MUDr. Tomáš Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2013 do 24.7.2014 |
Adresa | náměstí 14. října 1381/4, 15000 Praha 5 |
pověřený člen družstva | MUDr. Tomáš Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2011 do 8.8.2013 |
Adresa | Stroupežnického 26, 15000 Praha 5 |
pověřený člen družstva | Dagmar Kalbáčová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2009 do 19.7.2011 |
Adresa | Zavadilova 1887/24, 16000 Praha 6 |
předseda | Rudolf Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2007 do 20.8.2009 |
Adresa | Zelená 1748/28, Praha 6 |
pověřený člen družstva | Eva Provazníková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2007 do 20.8.2009 |
Adresa | Schnirchova 1352/5, 17000 Praha 7 |
místopředseda představenstva | Dagmar Kalbáčová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2009 do 20.8.2009 |
Adresa | Zavadilova 1887/24, 16000 Praha 6 |
předseda představenstva | Věra Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2009 do 20.8.2009 |
Adresa | Generála Píky 590/8, 16000 Praha 6 |
předseda | Bohumil Čech |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2005 do 29.6.2007 |
Adresa | Generála Píky 590/8, Praha 6 |
místopředseda | Rudolf Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2005 do 29.6.2007 |
Adresa | Zelená 1748/28, Praha 6 |
člen | Iva Klinderová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2005 do 29.6.2007 |
Adresa | Generála Píky 590/8, Praha 6 |
předseda | Karel Javůrek |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1997 do 12.1.2005 |
Adresa | Generála Píky 8, Praha 6 |
místopředseda | Bohumil Čech |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1997 do 12.1.2005 |
Adresa | Generála Píky 8, Praha 6 |
člen | Věra Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1997 do 12.1.2005 |
Adresa | Generála Píky 8, Praha 6 |
IČO: | 25126865 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Generála Píky 8, v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 5. 1997 |
Sídlo: | Generála Píky 590/8, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |