BYTOVÉ DRUŽSTVO DRUPE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BYTOVÉ DRUŽSTVO DRUPE (61059510) je Družstvo. Sídlí na adrese Na Petřinách 315/16, 16200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 5. 1996 BYTOVÉ DRUŽSTVO DRUPE má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BYTOVÉ DRUŽSTVO DRUPE nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BYTOVÉ DRUŽSTVO DRUPE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 5. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2737 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61059510 | |
Jméno: | BYTOVÉ DRUŽSTVO DRUPE | |
Právní forma: | Družstvo | 10.5.1996 |
Zapsána dne: | 10.5.1996 | |
BYTOVÉ DRUŽSTVO DRUPE se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. | 28.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Petřinách 315/16, Praha 16200, Česká republika | 29.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Petřinách 16/315, Praha 6 , Česká republika | 10.5.1996 - 29.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa domu č.p. 315, 316 k.ú. Břevnov, obec Praha, ve vlastnictví družstva | 10.5.1996 |
1.místopředseda družstva | Jan Bek |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 |
Adresa | Na Petřinách 315/16, 16200 Praha |
předseda družstva | Zdeňka Blacká |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2022 |
Adresa | Na Petřinách 316/14, 16200 Praha |
2. místopředseda družstva | PhDr. Magdalena Žáčková PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2022 |
Adresa | Na Petřinách 315/16, 16200 Praha |
2.místopředseda družstva | Jan Vohánka |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 12.7.2022 |
Adresa | Na Petřinách 316/14, 16200 Praha |
předseda družstva | Zdeňka Blacká |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 19.3.2022 |
Adresa | Na Petřinách 315/16, 16200 Praha |
předseda družstva | Zdeňka Blacká |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2013 do 27.2.2019 |
Adresa | Na Petřinách 315/16, 16200 Praha |
2.místopředseda družstva | Jan Vohánka |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2015 do 27.2.2019 |
Adresa | Na Petřinách 316/14, 16200 Praha |
1.místopředseda družstva | Jan Bek |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2015 do 27.2.2019 |
Adresa | Na Petřinách 315/16, 16200 Praha |
2. místopředseda družstva | Jan Bek |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2013 do 29.7.2015 |
Adresa | Na Petřinách 315/16, 16200 Praha |
1. místopředseda družstva | Petr Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2013 do 29.7.2015 |
Adresa | Václavkova 176/2, 16000 Praha |
člen představenstva | Jan Vohánka |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2013 do 29.7.2015 |
Adresa | Na Petřinách 316/14, 16200 Praha |
člen představenstva | Jana Barešová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2015 do 29.7.2015 |
Adresa | V Edenu 1453, 25210 Mníšek pod Brdy |
člen představenstva | Jana Barešová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2015 do 29.7.2015 |
Adresa | V Edenu 1453, 25210 Mníšek pod Brdy |
člen představenstva | Jana Barešová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 12.7.2015 |
Adresa | Počernická 699/62b, 10800 Praha |
člen představenstva | Jana Barešová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2013 do 24.7.2014 |
Adresa | náměstí Svatopluka Čecha 1355/7, 10100 Praha 10 |
předseda družstva | Oldřich Kindl |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1996 do 24.7.2013 |
Adresa | Na Petřinách 14, Praha 6 |
2. místopředseda družstva | Zdeňka Blacká |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1996 do 24.7.2013 |
Adresa | Na Petřinách 16, Praha 6 |
1. místopředseda družstva | Jan Mokrejš |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1996 do 24.7.2013 |
Adresa | Na Petřinách 16, Praha 6 |
člen představenstva | Antonín Šerák |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2002 do 24.7.2013 |
Adresa | Na Petřinách 14, Praha 6 |
člen představenstva | Helena Wagnerová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2007 do 24.7.2013 |
Adresa | Na Petřinách 14, 16200 Praha 6 |
člen představenstva | Ing. Miroslav Macek |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2002 do 19.11.2007 |
Adresa | Na Petřinách 14, Praha 6 |
člen představenstva | Jiří Landa |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1996 do 5.12.2002 |
Adresa | Na Petřinách 16, Praha 6 |
člen představenstva | ing. Miroslav Šrámek |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1996 do 5.12.2002 |
Adresa | Na Petřinách 16, Praha 6 |
IČO: | 61059510 |
---|---|
Firma: | BYTOVÉ DRUŽSTVO DRUPE |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 5. 1996 |
Sídlo: | Na Petřinách 315/16, Praha 16200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |