Bytové družstvo Drkolnov "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Drkolnov "^v likvidaci"^ (18608116) je Družstvo. Sídlí na adrese Družstevní 274, 26101 Příbram. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 9. 1991 a je stále aktivní. Bytové družstvo Drkolnov "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Drkolnov "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Drkolnov "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrCI 154 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 18608116 | |
Jméno: | Bytové družstvo Drkolnov "v likvidaci" | |
Právní forma: | Družstvo | 11.9.1991 |
Zapsána dne: | 11.9.1991 | |
Rozhodnutím členské schůze ze dne 25.4.2013 bylo rozhodnuto o zrušení družstva s jeho likvidací. | 20.5.2013 | |
družstvo bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze konané dne 11.2.1991, která rozhodla o zřízení družstva, schválila stanovy družstva, rozhodla o jeho orgánech a předmětu činnosti | 11.9.1991 | |
ručební povinnost členů družstva je omezena částkou 3.000,-Kčs | 11.9.1991 - 11.11.1993 | |
za družstvo jsou oprávněni jednat a podepisovat předseda a oba místopředsedové a to vždy dva současně | 11.9.1991 - 11.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družstevní 274, Příbram 26101, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Příbram V čp.274 26100, Česká republika | 11.9.1991 - 13.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zabezpečení provozu domu,údržby,oprav a modernizace bytového fondu v rámci živnosti volné | 11.11.1993 |
hospodaření s družstevními byty, údržba bytů | 11.9.1991 - 11.11.1993 |
místopředseda | ing. Hana Eisenreichová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 |
Adresa | Družstevní 275, 26101 Příbram |
Marie Pechačová | |
Ve funkci | od 13.9.2016 |
Adresa | Družstevní 276, 26101 Příbram |
Josef Biskup | |
Ve funkci | od 13.9.2016 |
Adresa | Šachetní 309, 26101 Příbram |
předseda | Václav Mikeš |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 |
Adresa | Družstevní 274, 26101 Příbram |
člen představenstva | Jaroslava Zoulová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 |
Adresa | Zavadilská 2842, 39002 Tábor |
místopředseda | Ing. Václav Šíma |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 |
Adresa | U Blatenky 759, 26272 Březnice |
místopředseda | ing. Václav Šíma |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Za nádražím 295, 26272 Březnice |
Pavel Mládek | |
Ve funkci | od 13.9.2016 do 27.10.2020 |
Adresa | náměstí 17. listopadu 291, 26101 Příbram |
místopředseda | ing. Václav Šíma |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 23.6.2017 |
Adresa | Pod Šorfíkem 573, 26101 Příbram |
místopředseda | ing. Václav Šíma |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 23.6.2017 |
Adresa | Pod Šorfíkem 573, 26101 Příbram |
místopředseda | ing. Václav Šíma |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2013 do 13.9.2016 |
Adresa | Pod Šorfíkem 573, 26101 Příbram |
Josef Biskup | |
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Šachetní 309, 26101 Příbram |
člen představenstva | Jaroslava Zoulová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Zavadilská 2842, 39002 Tábor |
předseda | Václav Mikeš |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Družstevní 274, 26101 Příbram |
Marie Pechačová | |
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Družstevní 276, 26101 Příbram |
místopředseda | ing. Hana Eisenreichová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Družstevní 275, 26101 Příbram |
Pavel Mládek | |
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | náměstí 17. listopadu 291, 26101 Příbram |
místopředseda | ing. Václav Šíma |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2013 do 13.9.2016 |
Adresa | Pod Šorfíkem 573, 26101 Příbram |
místopředseda | ing. Hana Eisenreichová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Družstevní 275, 26101 Příbram |
Marie Pechačová | |
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Družstevní 276, 26101 Příbram |
člen představenstva | Jaroslava Zoulová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Zavadilská 2842, 39002 Tábor |
Josef Biskup | |
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Šachetní 309, 26101 Příbram |
předseda | Václav Mikeš |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Družstevní 274, 26101 Příbram |
Pavel Mládek | |
Ve funkci | od 23.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | náměstí 17. listopadu 291, 26101 Příbram |
předseda | ing. Váckav Mikeš |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.1991 do 23.10.2015 |
Adresa | , Příbram V. 274 |
místopředseda | ing. Hana Eisenreichová |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.1991 do 23.10.2015 |
Adresa | , Příbram V. 275 |
Marie Pecháčová | |
Ve funkci | od 11.9.1991 do 23.10.2015 |
Adresa | , Příbram V. 276 |
Josef Biskup | |
Ve funkci | od 11.9.1991 do 23.10.2015 |
Adresa | , Příbram V. 274 |
Pavek Mládek | |
Ve funkci | od 11.9.1991 do 23.10.2015 |
Adresa | , Příbram V. 274 |
člen představenstva | Jaroslava Zoulová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 do 23.10.2015 |
Adresa | Příbram V/275, Příbram |
místopředseda | ing. Václav Šíma |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.1991 do 15.8.2013 |
Adresa | , Příbram V. 276 |
Jaroslav Vojtíšek | |
Ve funkci | od 11.9.1991 do 11.11.1993 |
Adresa | , Příbram V. 275 |
IČO (identifikační číslo): | 18608116 |
---|---|
Jméno: | Bytové družstvo Drkolnov "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 11. 2. 1991 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Družstevní 274, Příbram 26101 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 9. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Václav Mikeš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | ing. Václav Šíma |
Člen statutárního orgánu: | ing. Hana Eisenreichová |
Člen statutárního orgánu: | Marie Pecháčová |
Člen statutárního orgánu: | Josef Biskup |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslava Zoulová |
IČO: | 18608116 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Drkolnov "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Příbram |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 2. 1991 |
Sídlo: | Družstevní 274, Příbram 26101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |