Bytové družstvo domu Svojsíkova 1586 v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo domu Svojsíkova 1586 v likvidaci (25363514) je Družstvo. Sídlí na adrese Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 1997 Bytové družstvo domu Svojsíkova 1586 v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo domu Svojsíkova 1586 v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo domu Svojsíkova 1586 v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 1. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 443 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25363514 | |
Jméno: | Bytové družstvo domu Svojsíkova 1586 | |
Právní forma: | Družstvo | 22.1.1997 |
Zapsána dne: | 22.1.1997 | |
Právní důvod zrušení: Rozhodnutím členské schůze dne 24.06.2024 bylo družstvo zrušeno s likvidací ke dni 01.07.2024, tímto dnem vstoupilo družstvo do likvidace. | 9.8.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.5.2016 | |
Údaj dle § 48 odst. 1 písm. l) zák. č. 304/2013 Sb.: - bytové družstvo | 5.5.2016 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.1.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svojsíkova 1586/15, Ostrava 70800, Česká republika | 5.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Svojsíkova 1586/15, Ostrava 70800, Česká republika | 22.1.1997 - 5.5.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zabezpečování plnění spojených s bydlením členů družstva | 22.1.1997 - 5.5.2016 |
zajišťování údržby, oprav a pronájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví družstva | 22.1.1997 - 5.5.2016 |
člen představenstva | Bc. Radim Novák |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2020 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Mgr. Kateřina Bartková |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2020 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Ing. Daniel Šindler |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2020 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Bc. Radim Novák |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2016 do 16.10.2020 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Mgr. Kateřina Bartková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2016 do 16.10.2020 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Ing. Daniel Šindler |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2016 do 16.10.2020 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
předseda družstva | Ing. Daniel Šindler |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2006 do 5.5.2016 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
1. místopředseda družstva | Radim Novák |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2006 do 5.5.2016 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
2. místopředseda | Marie Sochová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2003 do 5.5.2016 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
1. místopředseda | Ing. Daniel Šindler |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2003 do 30.5.2006 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
předseda | Ing. Jaroslav Šenkyřík |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.1999 do 30.5.2006 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
1. místopředseda | Marie Sochová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2000 do 12.7.2003 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
2. místopředseda | Karel Socha |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2000 do 12.7.2003 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
1. místopředseda | Ing. Petr Vysocký |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.1999 do 1.3.2000 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
2. místopředseda | Jaroslav Juchelka |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.1999 do 1.3.2000 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Ing. Jaroslav Šenkyřík |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1997 do 9.12.1999 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
1. místopředseda představenstva | Ing. Petr Vysocký |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1997 do 9.12.1999 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
2. místopředseda představenstva | Jaroslav Juchelka |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1997 do 9.12.1999 |
Adresa | Svojsíkova 1586/15, 70800 Ostrava |
IČO: | 25363514 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo domu Svojsíkova 1586 v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 1. 1997 |
Sídlo: | Svojsíkova 1586/15, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |