Bytové družstvo DOMOV 1357 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo DOMOV 1357 (25391721) je Družstvo. Sídlí na adrese Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 1998 Bytové družstvo DOMOV 1357 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo DOMOV 1357 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo DOMOV 1357 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 2. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 610 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25391721 | |
Jméno: | Bytové družstvo DOMOV 1357 | |
Právní forma: | Družstvo | 19.2.1998 |
Zapsána dne: | 19.2.1998 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.2.1998 - 29.6.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čkalovova 911/5, Ostrava 70800, Česká republika | 7.3.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Čkalovova 911/5, Ostrava 70800, Česká republika | 19.2.1998 - 7.3.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zajištění správy nemovitostí jako celku, zabezpečování údržby, oprav,rekonstrukce a modernizace majetku družstva | 27.6.2002 |
zajištění služeb spojených s bydlením | 27.6.2002 |
družstvo upravuje a řeší vztahy mezi družstvem a jeho členy, mezi členy navzájem a mezi členy družstva a nájemci bytů a nebytových prostor | 27.6.2002 |
družstvo uzavírá smlouvy o pronájmu bytových a nebytových prostor | 27.6.2002 |
b) zajištění služeb spojených s bydlením | 19.2.1998 - 27.6.2002 |
c) družstvo upravuje a řeší vztahy mezi družstvem a jeho členy, mezi členy navzájem a mezi členy družstva a nájemci bytových jednotek domů a nebytových prostor | 19.2.1998 - 27.6.2002 |
d) družstvo uzavírá smlouvy o nájmu a podnájmu bytových a nebytových prostor | 19.2.1998 - 27.6.2002 |
a) zajištění správy domů jako celku, zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace majetku družstva | 19.2.1998 - 27.6.2002 |
předseda představenstva | Petr Gajdáček |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2024 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Bc. Pavla Jurečková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2024 |
Adresa | Čkalovova 909/1, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jiří Kačor |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2024 |
Adresa | Čkalovova 909/3, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Marek Planka |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2024 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Miroslav Hromádka |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2024 |
Adresa | Čkalovova 912/7, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Bc. Pavla Jurečková |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2019 do 29.6.2024 |
Adresa | Čkalovova 909/1, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Miroslav Hromádka |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2019 do 29.6.2024 |
Adresa | Čkalovova 912/7, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jiří Kačor |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2019 do 29.6.2024 |
Adresa | Čkalovova 909/3, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Herta Janíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2019 do 29.6.2024 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Petr Gajdáček |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2019 do 29.6.2024 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Herta Janíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2019 do 1.5.2019 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jiří Kačor |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2019 do 1.5.2019 |
Adresa | Čkalovova 909/3, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Bc. Pavla Jurečková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2019 do 1.5.2019 |
Adresa | Čkalovova 909/1, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Petr Gajdáček |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2019 do 1.5.2019 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jarmila Pacigová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2019 do 28.1.2019 |
Adresa | Čkalovova 912/7, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jiří Kačor |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 do 1.1.2019 |
Adresa | Čkalovova 909/3, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Pavla Jurečková |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 do 1.1.2019 |
Adresa | Čkalovova 909/1, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Herta Janíková |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 do 1.1.2019 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Petr Gajdáček |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 do 1.1.2019 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jarmila Pacigová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 do 1.1.2019 |
Adresa | Čkalovova 912/7, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Petr Gajdáček |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 7.3.2014 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Herta Janíková |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2005 do 7.3.2014 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Pavla Jurečková |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2005 do 7.3.2014 |
Adresa | Čkalovova 909/1, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jiří Kačor |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2005 do 7.3.2014 |
Adresa | Čkalovova 909/3, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jarmila Pacigová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2005 do 7.3.2014 |
Adresa | Čkalovova 912/7, 70800 Ostrava |
člen představenstva | RNDr. Jan Chura |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2004 do 7.11.2005 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jarmila Pacigová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2004 do 7.11.2005 |
Adresa | Čkalovova 912/7, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Mgr. Radmila Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 7.11.2005 |
Adresa | Čkalovova 909/1, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Zdeněk Holub |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 7.11.2005 |
Adresa | Čkalovova 909/1, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Miroslav Žárník |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 27.7.2004 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jaroslav Horák |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 27.7.2004 |
Adresa | Čkalovova 912/7, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Svatava Zvěřinová |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1998 do 20.3.2000 |
Adresa | Čkalovova 912/7, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Pavel Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1998 do 20.3.2000 |
Adresa | Čkalovova 909/1, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Miroslav Žárník |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1998 do 20.3.2000 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Petr Gajdáček |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1998 do 20.3.2000 |
Adresa | Čkalovova 911/5, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Radmila Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1998 do 20.3.2000 |
Adresa | Čkalovova , Ostrava-Poruba |
IČO: | 25391721 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo DOMOV 1357 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 2. 1998 |
Sídlo: | Čkalovova 911/5, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |