Bytové družstvo Dolní 939-942, Světlá nad Sázavou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Dolní 939-942, Světlá nad Sázavou (09313273) je Družstvo. Sídlí na adrese Dolní 941, 58291 Světlá nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2020 Bytové družstvo Dolní 939-942, Světlá nad Sázavou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Dolní 939-942, Světlá nad Sázavou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Dolní 939-942, Světlá nad Sázavou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 8. 7. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1673 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09313273 | |
Jméno: | Bytové družstvo Dolní 939-942, Světlá nad Sázavou | |
Právní forma: | Družstvo | 8.7.2020 |
Zapsána dne: | 8.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dolní 941, Světlá nad Sázavou 58291, Česká republika | 8.7.2020 |
---|
Předseda představenstva | Václav Šrytr |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | Dolní 940, 58291 Světlá nad Sázavou |
Místopředseda představenstva | Markéta Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | Dolní 941, 58291 Světlá nad Sázavou |
Člen představenstva | Milan Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | Dolní 942, 58291 Světlá nad Sázavou |
člen představenstva | Luboš Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 |
Adresa | Dolní 939, 58291 Světlá nad Sázavou |
místopředseda představenstva | Václav Šrytr |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 do 3.8.2024 |
Adresa | Dolní 940, 58291 Světlá nad Sázavou |
předseda představenstva | Jiří Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2024 do 3.8.2024 |
Adresa | 81, 58291 Malčín |
předseda představenstva | Jiří Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2024 do 17.2.2024 |
Adresa | 81, 58291 Malčín |
předseda představenstva | Jiří Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2023 do 12.2.2024 |
Adresa | 6, 58291 Malčín |
předseda představenstva | Jiří Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 do 15.12.2023 |
Adresa | Dolní 941, 58291 Světlá nad Sázavou |
IČO: | 09313273 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Dolní 939-942, Světlá nad Sázavou |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Světlá nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 7. 2020 |
Sídlo: | Dolní 941, Světlá nad Sázavou 58291 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |