Bytové družstvo CIHLA v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo CIHLA v likvidaci (26503034) je Družstvo. Sídlí na adrese Cihlářova 651/1, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 1. 2002 Bytové družstvo CIHLA v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo CIHLA v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo CIHLA v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 1. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 5303 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26503034 | |
Jméno: | Bytové družstvo CIHLA | |
Právní forma: | Družstvo | 30.1.2002 |
Zapsána dne: | 30.1.2002 | |
Členská schůze rozhodla o zrušení Bytového družstva Cihla a jeho vstupu do likvidace ke dni 1.1.2020. | 6.2.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cihlářova 651/1, Praha 14200, Česká republika | 6.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Cihlářova 651/1, Praha 4 14200, Česká republika | 30.1.2002 - 6.2.2020 |
místopředseda představenstva | Jiří Miňovský |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2016 do 6.2.2020 |
Adresa | U lesa 558/8, 14200 Praha |
předseda představenstva | Pavla Kratochvílová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2016 do 6.2.2020 |
Adresa | Cihlářova 653/5, 14200 Praha |
člen představenstva | Jana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2016 do 6.2.2020 |
Adresa | Cihlářova 653/5, 14200 Praha |
člen | Ing. Libor Dadák |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2002 do 10.6.2016 |
Adresa | Cihlářova 653/5, 14200 Praha 4 |
místopředseda | Václav Frýbert |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2002 do 10.6.2016 |
Adresa | Cihlářova 652/3, 14200 Praha 4 |
předseda | Jana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2002 do 10.6.2016 |
Adresa | Cihlářova 651/1, 14200 Praha 4 |
člen | Ing. Libor Dadák |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2002 do 10.6.2016 |
Adresa | Cihlářova 653/5, 14200 Praha 4 |
předseda | Jana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2002 do 10.6.2016 |
Adresa | Cihlářova 651/1, 14200 Praha 4 |
místopředseda | Václav Frýbert |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2002 do 10.6.2016 |
Adresa | Cihlářova 652/3, 14200 Praha 4 |
IČO: | 26503034 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo CIHLA v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 1. 2002 |
Sídlo: | Cihlářova 651/1, Praha 14200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |