Bytové družstvo Černopolní 227/37, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Černopolní 227/37, Brno (03438350) je Družstvo. Sídlí na adrese Černopolní 227/37, 61300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 9. 2014 Bytové družstvo Černopolní 227/37, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Černopolní 227/37, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Černopolní 227/37, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 9. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 5494 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03438350 | |
Jméno: | Bytové družstvo Černopolní 227/37, Brno | |
Právní forma: | Družstvo | 25.9.2014 |
Zapsána dne: | 25.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Černopolní 227/37, Brno 61300, Česká republika | 25.9.2014 |
---|
místopředseda představenstva | Mgr. Bc. Karel Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 |
Adresa | Barvy 765/16, 63800 Brno |
místopředseda představenstva | Antonín Filip |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 |
Adresa | Bayerova 572/2, 60200 Brno |
předseda představenstva | JUDr. Patricie Fenyková |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2021 |
Adresa | 37, 67962 Sulíkov |
předseda představenstva | JUDr. Patricie Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 do 9.12.2021 |
Adresa | 37, 67962 Sulíkov |
předseda družstva | Antonín Filip |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2018 do 13.1.2021 |
Adresa | Bayerova 572/2, 60200 Brno |
předseda | Nikola Bébarová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 do 12.4.2018 |
Adresa | 98, 66455 Moutnice |
předseda | Nikola Bébarová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 do 12.4.2018 |
Adresa | 98, 66455 Moutnice |
předseda | Nikola Bébarová |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2014 do 17.11.2017 |
Adresa | 281, 68354 Lovčičky |
IČO: | 03438350 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Černopolní 227/37, Brno |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 9. 2014 |
Sídlo: | Černopolní 227/37, Brno 61300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |