Bytové družstvo č.p. 632/44 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo č.p. 632/44 (25726013) je Družstvo. Sídlí na adrese 28. pluku 632/44, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 1. 1999 Bytové družstvo č.p. 632/44 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo č.p. 632/44 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo č.p. 632/44 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 1. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4422 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25726013 | |
Jméno: | Bytové družstvo č.p. 632/44 | |
Právní forma: | Družstvo | 7.1.1999 |
Zapsána dne: | 7.1.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28. pluku 632/44, Praha 10000, Česká republika | 14.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 28. Pluku 44/632, Praha 10 , Česká republika | 7.1.1999 - 14.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytopvání základních služeb spojených s pronájmem | 7.1.1999 |
místopředseda představenstva | Pavel Lehečka |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 |
Adresa | 28. pluku 632/44, 10000 Praha |
místopředseda představenstva | Pavel Lehečka |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2009 |
Adresa | 28. pluku 632/44, 10000 Praha 10 |
člen představenstva | Petr Hes |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2013 |
Adresa | 28. pluku 632/44, 10000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Irena Vrbová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2013 |
Adresa | 28. pluku 632/44, 10000 Praha |
místopředseda představenstva | Pavel Lehečka |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2009 do 14.11.2016 |
Adresa | 28. pluku 632/44, 10000 Praha 10 |
předseda představenstva | Tereza Sobotková |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2009 do 4.11.2013 |
Adresa | 28. pluku 632/44, 10000 Praha 10 |
místopředseda představenstva | Ing. Irena Vrbová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2009 do 4.11.2013 |
Adresa | 28. pluku 632/44, 10000 Praha 10 |
Člen | Phdr. Valerij Ladin, Csc. |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2002 do 8.10.2009 |
Adresa | 28. Pluku 44/632, 10000 Praha 10 |
Člen | Ing. Pavel Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2002 do 8.10.2009 |
Adresa | 28. Pluku 44/632, 10000 Praha 10 |
Předseda | Petr Hes |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2002 do 8.10.2009 |
Adresa | 28. Pluku 44/632, 10000 Praha 10 |
Předseda | Ing. Jan Satke |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.1999 do 6.12.2002 |
Adresa | 28. Pluku 44/632, Praha 10 |
Člen | Blanka Ziková |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.1999 do 6.12.2002 |
Adresa | 28. Pluku 44/632, Praha 10 |
Člen | Petr Hes |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.1999 do 6.12.2002 |
Adresa | 28. Pluku 44/632, Praha 10 |
IČO: | 25726013 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo č.p. 632/44 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 1. 1999 |
Sídlo: | 28. pluku 632/44, Praha 10000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |