Bytové družstvo Bydlík má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Bydlík (60196084) je Družstvo. Sídlí na adrese Biskupcova 1891/28, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 4. 1994 Bytové družstvo Bydlík má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Bydlík nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Bydlík na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 4. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1308 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60196084 | |
Jméno: | Družstvo Bydlík | |
Právní forma: | Družstvo | 18.4.1994 |
Zapsána dne: | 18.4.1994 | |
Založení družstva: notářským zápisem z ustavující členské schůze ze dne 11.1.1994 | 18.4.1994 | |
Kontrolní komise: předseda: Karel Hejzlar místopředseda: Rudolf Galbavý člen: Pavel Zítek všichni bytem Praha 3, Biskupcova 28, PSČ 130 00 | 18.4.1994 - 29.7.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Biskupcova 1891/28, Praha 13000, Česká republika | 12.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Biskupcova 28/1891, Praha 3 13000, Česká republika | 18.4.1994 - 12.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí. bytových a nebytových prostor včetně základ ních služeb spojených s pronájmem | 18.4.1994 |
předseda představenstva | Josef Šmidt |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2023 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha |
člen představenstva | Radoslava Bajzová |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2023 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha |
Místopředseda představenstva | Mgr. Jakub Schejbal |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2023 |
Adresa | Sokolovská 233/37, 18600 Praha |
předseda představenstva | Josef Šmidt |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2013 do 24.3.2023 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha |
místopředseda představenstva | Mgr. Jakub Schejbal |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 24.3.2023 |
Adresa | Sokolovská 233/37, 18600 Praha |
člen představenstva | Jitka Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2019 do 24.3.2023 |
Adresa | Bulharská 588/1, 10100 Praha |
člen představenstva | Jitka Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2013 do 4.9.2019 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha |
místopředseda představenstva | Mgr. Jakub Schejbal |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2015 do 24.2.2016 |
Adresa | Adamovská 1064/7, 14000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Jitka Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 16.8.2013 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha 3 |
místopředseda představenstva | František Míček |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 16.8.2013 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha 3 |
člen představenstva | Judita Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 16.8.2013 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha 3 |
předseda představenstva | Ing. Jitka Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2009 do 16.9.2011 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha 3 |
místopředseda představenstva | František Míček |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2009 do 16.9.2011 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha 3 |
člen představenstva | Judita Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2009 do 16.9.2011 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha 3 |
člen představenstva | Judita Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2007 do 14.10.2009 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha 3 |
místopředseda představenstva | František Míček |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2007 do 14.10.2009 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha 3 |
předseda představenstva | Ing. Jitka Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2007 do 14.10.2009 |
Adresa | Biskupcova 1891/28, 13000 Praha 3 |
předseda představenstva | Rudolf Galbavý |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1999 do 9.8.2007 |
Adresa | Biskupcova 28/1891, 13000 Praha 3 |
místopředseda představenstva | Karel Hejzlar |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2004 do 9.8.2007 |
Adresa | Biskupcova 28/1891, 13000 Praha 3 |
člen představenstva | František Míček |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2004 do 9.8.2007 |
Adresa | Biskupcova 28/1891, 13000 Praha 3 |
místopředseda představenstva | Kamila Boubínová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1999 do 29.7.2004 |
Adresa | Biskupcova 28/1891, 13000 Praha 3 |
člen představenstva | Štěpánka Šmidtová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1999 do 29.7.2004 |
Adresa | Biskupcova 28/1891, 13000 Praha 3 |
předseda představenstva | Jan Laube |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.1994 do 4.5.1999 |
Adresa | Biskupcova 28, 13000 Praha 3 |
člen představenstva | Miloš Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.1994 do 4.5.1999 |
Adresa | Biskupcova 28, 13000 Praha 3 |
místopředseda představenstva | Zbyněk Šemnický |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1998 do 4.5.1999 |
Adresa | Biskupcova 28/1891, 13000 Praha 3 |
místopředseda představenstva | Dušan Fischer |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.1995 do 25.11.1998 |
Adresa | Biskupcova 28, 13000 Praha 3 |
místopředseda představenstva | Ing. Arnošt Dubský |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.1994 do 14.12.1995 |
Adresa | Biskupcova 28, 13000 Praha 3 |
IČO: | 60196084 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Bydlík |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 4. 1994 |
Sídlo: | Biskupcova 1891/28, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |