Bytové družstvo Bulhar má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Bulhar (25377892) je Družstvo. Sídlí na adrese Bulharská 1416/3, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 8. 1997 Bytové družstvo Bulhar má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Bulhar nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Bulhar na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 8. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 805 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25377892 | |
Jméno: | Bytové družstvo Bulhar | |
Právní forma: | Družstvo | 4.8.1997 |
Zapsána dne: | 4.8.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bulharská 1416/3, Ostrava 70800, Česká republika | 16.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Bulharská 1416, Ostrava-Poruba , Česká republika | 4.8.1997 - 16.7.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. | 4.8.1997 |
Družstvo zejména: | 4.8.1997 |
a) poskytuje, popřípadě zabezpečuje služby spojené s bydlením, | 4.8.1997 |
b) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů. | 4.8.1997 |
místopředseda představenstva | Milena Blahošová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2017 |
Adresa | Bulharská 1416/3, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Zdeňka Hnilicová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 |
Adresa | Bulharská 1416/3, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Eliška Hanáková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 |
Adresa | Bulharská 1416/3, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Milan Císarík |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 |
Adresa | Bulharská 1416/3, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Zdeňka Hnilicová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 10.8.2017 |
Adresa | Bulharská 1416/3, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Zdeňka Hnilicová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2010 do 4.8.2015 |
Adresa | Bulharská 1416, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Radim Ivan |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2010 do 4.8.2015 |
Adresa | Bulharská 1416, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Václav Kopin |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2010 do 4.8.2015 |
Adresa | Bulharská 1416, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Petr Blahoš |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2008 do 22.12.2010 |
Adresa | Bulharská 1416, 70900 Ostrava |
místopředseda představenstva | Radomír Hýža |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2008 do 22.12.2010 |
Adresa | Bulharská 1416, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Radim Ivan |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2009 do 22.12.2010 |
Adresa | Bulharská 1416, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Petr Blahoš |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2003 do 18.7.2008 |
Adresa | Bulharská 1416/3, Ostrava |
předseda představenstva | Zdeňka Hnilicová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2003 do 18.7.2008 |
Adresa | Bulharská 1416/3, Ostrava |
člen představenstva | Erich Drobný |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2003 do 18.7.2008 |
Adresa | Bulharská 1416/3, Ostrava |
člen představenstva | Lea Bienieková |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2000 do 23.6.2003 |
Adresa | Bulharská 1416/3, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Radim Ivan |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2000 do 23.6.2003 |
Adresa | Bulharská 1416/3, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Erich Drobný |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2000 do 23.6.2003 |
Adresa | Bulharská 1416/3, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Petr Žabka |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2000 do 23.6.2003 |
Adresa | Bulharská 1416/3, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Radek Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2000 do 23.6.2003 |
Adresa | Bulharská 1416/3, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Pavel Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1997 do 26.10.2000 |
Adresa | Bulharská 1416, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Václav Kopin |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1997 do 26.10.2000 |
Adresa | Bulharská 1416, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Rudolf Huser |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1997 do 26.10.2000 |
Adresa | Bulharská 1416, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Danuše Tanečková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1997 do 26.10.2000 |
Adresa | Bulharská 1416, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Miroslava Rotterová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1997 do 26.10.2000 |
Adresa | Bulharská 1416, Ostrava-Poruba |
IČO: | 25377892 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Bulhar |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 8. 1997 |
Sídlo: | Bulharská 1416/3, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |