Bytové družstvo Budoucnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Budoucnost (25175823) je Družstvo. Sídlí na adrese Komenského 47/6, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 4. 1998 Bytové družstvo Budoucnost má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Budoucnost nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Budoucnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 20. 4. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 328 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25175823 | |
Jméno: | Bytové družstvo Budoucnost | |
Právní forma: | Družstvo | 20.4.1998 |
Zapsána dne: | 20.4.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 47/6, České Budějovice 37001, Česká republika | 3.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Komenského 6, České Budějovice 37001, Česká republika | 20.4.1998 - 3.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provoz a správa bytového fondu a hospodaření se společným majetkem družstva | 20.4.1998 |
předseda představenstva | Ing. Petr Hadač |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2020 |
Adresa | Komenského 47/6, 37001 České Budějovice |
člen představenstva | Vít Koupal |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2020 |
Adresa | náměstí J. Gurreho 31, 37324 Římov |
člen představenstva | Bc. Kateřina Šimonová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2020 |
Adresa | Komenského 47/6, 37001 České Budějovice |
předseda | Ing. Petr Hadač |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2016 do 12.10.2019 |
Adresa | Komenského 47/6, 37001 České Budějovice |
pověřený člen | Pavel Čaloun |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 12.10.2019 |
Adresa | Komenského 47/6, 37001 České Budějovice |
pověřený člen | Kateřina Šimonová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 12.10.2019 |
Adresa | Komenského 47/6, 37001 České Budějovice |
pověřený člen | Pavel Čaloun |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2009 do 3.10.2016 |
Adresa | Komenského 47/6, 37001 České Budějovice |
pověřený člen | Kateřina Šimonová |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2009 do 3.10.2016 |
Adresa | Komenského 47/6, 37001 České Budějovice |
předseda | Ing. Petr Hadač |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2000 do 28.9.2016 |
Adresa | Komenského 6, 37001 České Budějovice |
Libuše Kutnerová | |
Ve funkci | od 20.4.1998 do 3.3.2009 |
Adresa | Komenského 6, 37001 České Budějovice |
pověřený člen | Václav Kocourek |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2002 do 3.3.2009 |
Adresa | Komenského 6, České Budějovice |
Bohumil Vrchota | |
Ve funkci | od 20.4.1998 do 20.3.2002 |
Adresa | Komenského 6, 37001 České Budějovice |
předseda | Karel Podruh |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.1998 do 28.11.2000 |
Adresa | Komenského 6, 37001 České Budějovice |
IČO: | 25175823 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Budoucnost |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 4. 1998 |
Sídlo: | Komenského 47/6, České Budějovice 37001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |