Bytové družstvo Březinova 523/25 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Březinova 523/25 (02383110) je Družstvo. Sídlí na adrese Březinova 523/25, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 2013 Bytové družstvo Březinova 523/25 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Březinova 523/25 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Březinova 523/25 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 12. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 8069 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02383110 | |
Jméno: | Bytové družstvo Březinova 523/25 | |
Právní forma: | Družstvo | 18.12.2013 |
Zapsána dne: | 18.12.2013 | |
Jedná se o bytové družstvo. | 26.11.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Březinova 523/25, Praha 18600, Česká republika | 18.12.2013 |
---|
předsedkyně představenstva | Helena Mesteková |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2022 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Mgr. Martin Babinský |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2022 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha |
člen představenstva | Ing. Gabriela Szonda MBA |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2022 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha |
předsedkyně představenstva | Helena Mesteková |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2022 do 17.6.2022 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Martin Babinský |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2022 do 17.6.2022 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha |
člen představenstva | Marie Pěnkavová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2022 do 17.6.2022 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Mgr. Martin Babinský |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2022 do 1.2.2022 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha |
člen představenstva | Marie Pěnkavová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 1.2.2022 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Martin Babinský |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 1.2.2022 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha |
předseda představenstva | Helena Mesteková |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 1.2.2022 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha |
člen pověřený členskou schůzí ve smyslu § 245, odst. 2 | Martin Babinský |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2013 do 26.11.2014 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha 8 |
předseda | Helena Mesteková |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2013 do 26.11.2014 |
Adresa | Březinova 523/25, 18600 Praha 8 |
IČO: | 02383110 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Březinova 523/25 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 12. 2013 |
Sídlo: | Březinova 523/25, Praha 18600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |