Bytové družstvo Březinova 31 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Březinova 31 (03017940) je Družstvo. Sídlí na adrese Březinova 524/31, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 2014 Bytové družstvo Březinova 31 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Březinova 31 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Březinova 31 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 5. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 8174 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03017940 | |
Jméno: | Bytové družstvo Březinova 31 | |
Právní forma: | Družstvo | 20.5.2014 |
Zapsána dne: | 20.5.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Březinova 524/31, Praha 18600, Česká republika | 20.5.2014 |
---|
předseda představenstva | Ing. Tomáš Hřebík |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | Březinova 524/31, 18600 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Michaela Fenyková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | Přemyslovská 2003/24, 13000 Praha |
člen představenstva | Anežka Stejskalová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | Březinova 524/31, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Michaela Fenyková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 25.8.2022 |
Adresa | Přemyslovská 2003/24, 13000 Praha |
člen představenstva | Bc. Jana Sandová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 25.8.2022 |
Adresa | Vítkova 318/1, 18600 Praha |
předseda představenstva | Tomáš Hřebík |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 25.8.2022 |
Adresa | Březinova 524/31, 18600 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Michaela Fenyková |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2014 do 7.12.2016 |
Adresa | Přemyslovská 2003/24, 13000 Praha |
předseda představenstva | Tomáš Hřebík |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2014 do 7.12.2016 |
Adresa | Březinova 524/31, 18600 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Hana Politzerová |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2016 do 7.12.2016 |
Adresa | Březinova 524/31, 18600 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Hana Politzerová |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2016 do 7.12.2016 |
Adresa | Březinova 524/31, 18600 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Michaela Fenyková |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2014 do 7.12.2016 |
Adresa | Přemyslovská 2003/24, 13000 Praha |
předseda představenstva | Tomáš Hřebík |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2014 do 7.12.2016 |
Adresa | Březinova 524/31, 18600 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Hana Politzerová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2014 do 28.9.2016 |
Adresa | 527, 75621 Ratiboř |
místopředsedkyně představenstva | Hana Politzerová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2014 do 28.9.2016 |
Adresa | 527, 75621 Ratiboř |
předseda představenstva | Tomáš Hřebík |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2014 do 26.7.2014 |
Adresa | Pražská 2201/67, 27601 Mělník |
IČO: | 03017940 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Březinova 31 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 5. 2014 |
Sídlo: | Březinova 524/31, Praha 18600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |