Bytové družstvo Beroun Poštovka v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Beroun Poštovka v likvidaci (25781553) je Družstvo. Sídlí na adrese S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 7. 1999 a je stále aktivní. Bytové družstvo Beroun Poštovka v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Beroun Poštovka v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Beroun Poštovka v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 7. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4599 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25781553 | |
Jméno: | Bytové družstvo Beroun Poštovka | |
Právní forma: | Družstvo | 19.7.1999 |
Zapsána dne: | 19.7.1999 | |
Dne 05. 06. 2024 rozhodla členská schůze Bytového družstva Beroun Poštovka o jeho zrušení ke dni 01. 07. 2024 a jeho vstupu do likvidace. Likvidátor společnosti Bytové družstvo Beroun Poštovka v likvidaci vyzývá věřitele společnosti, aby přihlásili své pohledávky, které za družstvem mají, a to ve lhůtě tří měsíců a dvou týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu. | 1.7.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 31.10.2014 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.7.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | S. K. Neumanna 1530, Beroun 26601, Česká republika | 27.8.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Husovo nám. 68, Beroun 26601, Česká republika | 19.7.1999 - 27.8.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
investorská činnost ve stavebnictví | 19.7.1999 - 27.8.2002 |
činnost realitní kanceláře | 19.7.1999 |
předsedkyně představenstva | Pavla Koterová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
členka představenstva | Magdalena Nečasová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
členka představenstva | Hana Nová |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2024 |
Adresa | Wihanova 362, 56112 Brandýs nad Orlicí |
členka představenstva | Hana Nová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 do 19.4.2024 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
člen představenstva | Magdalena Nečasová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2012 do 15.2.2024 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
člen představenstva | Pavla Koterová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2011 do 15.2.2024 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
předseda představenstva | Hana Nová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 do 15.2.2024 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
předseda představenstva | Hana Nová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 do 15.4.2021 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
člen představenstva | Martina Soukupová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 do 5.3.2012 |
Adresa | Pod Hájem 316, 26701 Králův Dvůr |
předseda představenstva | Pavla Koterová |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2011 do 5.5.2011 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
člen představenstva | Jan Jílek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 do 21.3.2011 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
člen představenstva | Martin Tymr |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 do 27.1.2009 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
předseda představenstva | Hana Nová |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2003 do 27.1.2009 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
člen představenstva | Petra Majorová |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2003 do 27.1.2009 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
člen | Martin Tymr |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2002 do 27.1.2009 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
člen představenstva | Pavel Knížek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 do 27.1.2009 |
Adresa | Krátká 636, 46861 Desná |
předseda | Věra Hrabinová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2002 do 9.4.2003 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
člen | Václav Pavlis |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2002 do 9.4.2003 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
člen | Věra Hrabinová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2001 do 27.8.2002 |
Adresa | Schnirchova 1254/1, 17000 Praha |
člen | Václav Havrlant |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.1999 do 27.8.2002 |
Adresa | Sulova 1356, 15600 Praha |
předseda | Petr Vocel |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.1999 do 27.8.2002 |
Adresa | Mladoboleslavská 229, 19700 Praha |
člen | Ing. Jaroslav Kožušník |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.1999 do 27.8.2002 |
Adresa | Táborská 324/63, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25781553 |
---|---|
Jméno: | Bytové družstvo Beroun Poštovka v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 19. 7. 1999 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | S. K. Neumanna 1530, Beroun 26601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 6. 5. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Pavla Koterová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Magdalena Nečasová |
Člen statutárního orgánu: | Hana Nová |
IČO: | 25781553 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Beroun Poštovka v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 7. 1999 |
Sídlo: | S. K. Neumanna 1530, Beroun 26601 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |