Bytové družstvo Běchovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Běchovice (27910679) je Družstvo. Sídlí na adrese Do panenek 248, 19011 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 2007 Bytové družstvo Běchovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Běchovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Běchovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 6800 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27910679 | |
Jméno: | Bytové družstvo Běchovice | |
Právní forma: | Družstvo | 8.6.2007 |
Zapsána dne: | 8.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Do Panenek 248, Praha 9 19011, Česká republika | 8.6.2007 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa bytů a nebytových prostor a ostatního majetku družstva | 8.6.2007 |
zajišťování, plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor | 8.6.2007 |
předseda představenstva | Marek Stočes |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2021 |
Adresa | Do panenek 248, 19011 Praha |
člen představenstva | Alan Hejma |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2021 |
Adresa | Do panenek 248, 19011 Praha |
člen představenstva | Jan Bečvařík |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2016 |
Adresa | Do panenek 249, 19011 Praha |
člen představenstva | Alan Hejma |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2007 do 13.7.2021 |
Adresa | Do Panenek 248, 19011 Praha 9 |
předseda představenstva | Marek Stočes |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2007 do 11.7.2021 |
Adresa | Do Panenek 248, 19011 Praha 9 |
člen představenstva | Jan Bečvařík |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2007 do 18.5.2016 |
Adresa | Do Panenek 249, 19011 Praha 9 |
člen představenstva | Jan Bečvařík |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2007 do 18.5.2016 |
Adresa | Do Panenek 249, 19011 Praha 9 |
IČO: | 27910679 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Běchovice |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Běchovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 6. 2007 |
Sídlo: | Do panenek 248, Praha 19011 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |