Bytové družstvo Ahepjukova 2811/3 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Ahepjukova 2811/3 (26814048) je Družstvo. Sídlí na adrese Ahepjukova 2811/3, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 8. 2003 Bytové družstvo Ahepjukova 2811/3 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Ahepjukova 2811/3 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Ahepjukova 2811/3 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1685 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26814048 | |
Jméno: | Bytové družstvo Ahepjukova 2811/3 | |
Právní forma: | Družstvo | 12.8.2003 |
Zapsána dne: | 12.8.2003 | |
Počet členů statutárního orgánu : 1 | 27.5.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 27.5.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ahepjukova 2811/3, Ostrava 70200, Česká republika | 22.11.2013 |
---|
předseda družstva | Hana Tomčíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2020 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, 70200 Ostrava |
pověřený člen | Lukáš Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2020 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, 70200 Ostrava |
pověřený člen | Mgr. Sabina Kreuz |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, 70200 Ostrava |
pověřený člen | Mgr. Sabina Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2020 do 30.11.2022 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, 70200 Ostrava |
pověřený člen | Libor Kolovrat |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2013 do 18.12.2020 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Hana Tomčíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2013 do 18.12.2020 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, 70200 Ostrava |
pověřený člen | Marie Kolovratová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2013 do 18.12.2020 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Ing. Hana Tomčíková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2008 do 22.11.2013 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, 70200 Ostrava |
pověřený člen | Marie Kolovratová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2008 do 22.11.2013 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, 70200 Ostrava |
pověřený člen | Vlasta Hrtánková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2008 do 25.10.2013 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, 70200 Ostrava |
pověřený člen | Lubomír Jež |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2003 do 16.7.2008 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, Ostrava |
předseda družstva | Marie Kolovratová |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2003 do 16.7.2008 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, Ostrava |
pověřený člen | Miluše Palušáková |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2003 do 16.7.2008 |
Adresa | Ahepjukova 2811/3, Ostrava |
IČO: | 26814048 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Ahepjukova 2811/3 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 8. 2003 |
Sídlo: | Ahepjukova 2811/3, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |