Bytové družstvo 28. října má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo 28. října (25697048) je Družstvo. Sídlí na adrese , Neratovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 9. 1998 Bytové družstvo 28. října má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo 28. října nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo 28. října na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 9. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4292 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25697048 | |
Jméno: | Bytové družstvo 28. října | |
Právní forma: | Družstvo | 28.9.1998 |
Zapsána dne: | 28.9.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28. října č. 905, Neratovice 27711, Česká republika | 28.9.1998 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a to bez poskytování jiných než základních služeb spojených s tímto pronájmem - v souladu s ust. § 4 zák.č. 455/9l Sb. | 28.9.1998 |
předseda představenstva | Stanislav Havlíček |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2020 |
Adresa | 28. října 905, 27711 Neratovice |
místopředseda představenstva | Ing. Ladislav Drága |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2020 |
Adresa | 28. října 906, 27711 Neratovice |
člen představenstva | Renata Nachtmanová |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2020 |
Adresa | 28. října 905, 27711 Neratovice |
předseda | Stanislav Havlíček |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.1998 do 24.3.2020 |
Adresa | 28. října č. 905, 27711 Neratovice |
místopředseda | Ing. Ladislav Drága |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2000 do 24.3.2020 |
Adresa | 28. října č. 906, 27711 Neratovice |
člen | Renata Nachtmanová |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2014 do 24.3.2020 |
Adresa | 28. října 905, 27711 Neratovice |
člen | Ljuba Drhlíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2000 do 19.4.2014 |
Adresa | 28. října č. 906, 27711 Neratovice |
člen | Mgr. Ilona Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.1998 do 30.11.2000 |
Adresa | 28. října č. 906, 27711 Neratovice |
místopředseda | Stanislav Rauš |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.1998 do 15.3.2000 |
Adresa | 28. října č. 905, 27711 Neratovice |
člen | Ing. Karel Hořejší |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.1998 do 15.3.2000 |
Adresa | 28. října č. 905, 27711 Neratovice |
člen | Ing. Ladislav Drága |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.1998 do 15.3.2000 |
Adresa | 28. října č. 906, 27711 Neratovice |
IČO: | 25697048 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo 28. října |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Neratovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 9. 1998 |
Sídlo: | , Neratovice |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |