Bytové družstvo 22 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo 22 (61862291) je Družstvo. Sídlí na adrese Humpolecká 1885/22, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 9. 1994 Bytové družstvo 22 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo 22 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo 22 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 9. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1755 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61862291 | |
Jméno: | Bytové družstvo 22 | |
Právní forma: | Družstvo | 23.9.1994 |
Zapsána dne: | 23.9.1994 | |
Údaje o zřízení družstva: Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 21.4. 1994 osvědčené notářským zápisem notářem JUDr.Evou Nohejlovou, se sídlem v Praze 4,Na Zámecké 11 pod č.j. N 86/94,NZ 78/94 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň schváleny stanovy družstva. | 22.1.2016 | |
Základní jmění družstva: 54.000,- Kč Základní členský vklad: 1.500,- Kč Údaje o zřízení družsatva: Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 21.4. 1994 osvědčené notářským zápisem notářem JUDr.Evou Nohejlovou, se sídlem v Praze 4,Na Zámecké 11 pod č.j. N 86/94,NZ 78/94 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň schváleny stanovy družstva. | 23.9.1994 - 22.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Humpolecká 1885/22, Praha 14000, Česká republika | 22.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Humpolecká 22/1885, Praha 4-Krč 14000, Česká republika | 18.7.2002 - 22.1.2016 |
Adresa: | Humpolecká 22/556 , Praha 4-Krč , Česká republika | 23.9.1994 - 18.7.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, poskytování základních služeb spojených s pronájmem. | 23.9.1994 - 3.5.2013 |
místopředseda představenstva | Alena Koutová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2013 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha |
člen představenstva | Milica Stiebralová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2013 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha |
předseda představenstva | Štefan Čulík |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2013 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha |
místopředseda představenstva | Alena Koutová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2017 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha |
člen představenstva | Jan Holkup |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2017 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha |
předseda představenstva | Štefan Čulík |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2017 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha |
předseda představenstva | Štefan Čulík |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2013 do 27.6.2017 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha |
místopředseda představenstva | Alena Koutová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2013 do 27.6.2017 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha |
člen představenstva | Milica Stiebralová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2013 do 1.7.2016 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha |
člen představenstva | Milica Stiebralová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2008 do 3.5.2013 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha 4 |
předseda představenstva | JUDr. Štefan Čulík |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2008 do 3.5.2013 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha 4 |
člen představenstva | Alena Koutová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2008 do 3.5.2013 |
Adresa | Humpolecká 1885/22, 14000 Praha 4 |
člen | Martin Vohnický |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2002 do 13.2.2008 |
Adresa | Humpolecká 1885/22 , 14000 Praha 4-Krč |
člen | JUDr. Štefan Čulík |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2002 do 13.2.2008 |
Adresa | Humpolecká 1885/22 , 14000 Praha 4-Krč |
předseda | Milica Stiebralová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2002 do 13.2.2008 |
Adresa | Humpolecká 1885/22 , 14000 Praha 4-Krč |
předseda | Milica Stiebralová |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.1997 do 18.7.2002 |
Adresa | Humpolecká 1885/22 , Praha 4-Krč |
člen | JUDr. Štefan Čulík |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.1997 do 18.7.2002 |
Adresa | Humpolecká 1885/22 , Praha 4-Krč |
člen | Martin Vohnický |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.1997 do 18.7.2002 |
Adresa | Humpolecká 1885/22 , Praha 4-Krč |
člen | JUDr. Štefan Čulík |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1994 do 14.10.1997 |
Adresa | Humpolecká 22/556 , Praha 4-Krč |
představenstvo | Mgr.Lenka Fryčová - Předseda |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1994 do 14.10.1997 |
Adresa | Humpolecká 22/556 , Praha 4-Krč |
člen | Lubomír Vitha |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1994 do 14.10.1997 |
Adresa | Humpolecká 22/556 , Praha 4-Krč |
IČO: | 61862291 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo 22 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 9. 1994 |
Sídlo: | Humpolecká 1885/22, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |