BY TRADE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BY TRADE s.r.o. (28448774) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 8. 2008 BY TRADE s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BY TRADE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BY TRADE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 8. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 142285 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28448774 | |
Jméno: | BY TRADE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.8.2008 |
Zapsána dne: | 21.8.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 21.8.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Raichlova 2618, Praha 5 15500, Česká republika | 21.8.2008 |
---|
jednatel | Myroslava Pitra |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2010 |
Adresa | Černého 426, Praha 8 |
jednatel | Liubov Gerzanych |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2010 |
Adresa | , V.Bereznyy, Štefanyuka 23/2 |
jednatel | Anzhelika Mikheeva |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2010 do 23.9.2010 |
Adresa | , Toljatti, Mechanizatorov 24-133 |
jednatel | Alena Bokhan |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2010 do 25.8.2010 |
Adresa | , Minsk, Plechanova 97, kor.5, byt 60 |
jednatel | Evgeny Gorbushin |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2008 do 18.6.2010 |
Adresa | Jasanová 1918, Hostivice |
jednatel | Vasyl Voznyak |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2009 do 18.6.2010 |
Adresa | K Horoměřicům 630, 16500 Praha 6 |
jednatel | Aliaksandra Karotkina |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2009 do 11.11.2009 |
Adresa | 1-4/27, Minsk |
IČO: | 28448774 |
---|---|
Firma: | BY TRADE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 8. 2008 |
Sídlo: | , Praha |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |