Butula s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Butula s.r.o. (29307953) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Městečku 56, 66407 Pozořice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 2. 2012 a je stále aktivní. Butula s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Butula s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Butula s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 2. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 73101 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29307953 | |
Jméno: | Butula s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.2.2012 |
Zapsána dne: | 6.2.2012 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 1.8.2014 - 13.7.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.2.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Městečku 56, Pozořice 66407, Česká republika | 4.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 56, Pozořice 66407, Česká republika | 6.2.2012 - 4.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s těmito obory činnosti: - velkoobchod a maloobchod - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 13.7.2023 |
lékárenská činnost | 11.6.2012 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.2.2012 - 13.7.2023 |
jednatel | Vladan Butula |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Na Městečku 56, 66407 Pozořice |
jednatel | Mgr. Alena Butulová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 13.7.2023 |
Adresa | Tržiště 316/66, 68201 Vyškov |
jednatel | Vladislav Butula |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 13.7.2023 |
Adresa | Tržiště 316/66, 68201 Vyškov |
jednatel | Vladan Butula |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2013 do 6.11.2015 |
Adresa | 12, 58255 Herálec |
jednatel | Vladislav Butula |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | Tržiště 66, 68201 Vyškov |
jednatel | Mgr. Alena Butulová |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | Tržiště 66, 68201 Vyškov |
IČO (identifikační číslo): | 29307953 |
---|---|
Jméno: | Butula s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 2. 2012 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Městečku 56, Pozořice 66407 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Vladislav Butula |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Alena Butulová |
Člen statutárního orgánu: | Vladan Butula |
IČO: | 29307953 |
---|---|
Firma: | Butula s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Pozořice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 2. 2012 |
Sídlo: | Na Městečku 56, Pozořice 66407 |
---|
Maloobchod s farmaceutickými přípravky |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |