BUSSINES METAL MORAVIA, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BUSSINES METAL MORAVIA, s.r.o. (26830086) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Mlýnici 33/1A, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 2004 a je stále aktivní. BUSSINES METAL MORAVIA, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BUSSINES METAL MORAVIA, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BUSSINES METAL MORAVIA, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 2. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26926 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26830086 | |
Jméno: | BUSSINES METAL MORAVIA, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.4.2004 |
Zapsána dne: | 2.4.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.4.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Mlýnici 33/1a, Ostrava 70200, Česká republika | 5.5.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.5.2015 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 5.5.2015 |
Projektová činnost ve výstavbě | 5.5.2015 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 2.4.2004 - 5.5.2015 |
zprostředkování obchodu | 2.4.2004 - 5.5.2015 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 2.4.2004 - 5.5.2015 |
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury | 2.4.2004 - 5.5.2015 |
reklamní činnost a marketing | 2.4.2004 - 5.5.2015 |
velkoobchod | 2.4.2004 - 5.5.2015 |
zprostředkování služeb | 2.4.2004 - 5.5.2015 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 2.4.2004 - 5.5.2015 |
jednatel | Ing. Petra Stříbná |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2021 |
Adresa | Hýbnerova 2072/1b, 71000 Ostrava |
Jednatel | Ing. Zdenek Stříbný |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 4.3.2021 |
Adresa | Hýbnerova 2072/1b, 71000 Ostrava |
Jednatel | Ing. Zdenek Stříbný |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2004 do 18.2.2015 |
Adresa | Hýbnerova 1960/4, Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 26830086 |
---|---|
Jméno: | BUSSINES METAL MORAVIA, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 4. 2004 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Na Mlýnici 33/1, Ostrava 70200 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2015 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdenek Stříbný |
---|
IČO: | 26830086 |
---|---|
Firma: | BUSSINES METAL MORAVIA, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 4. 2004 |
Sídlo: | Na Mlýnici 33/1, Ostrava 70200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |